EP1031838 - Gerät zur Messung der Winkelgeschwindigkeitsänderungsrate einer Drehachse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.02.2009 [2009/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Meidensha 1-17, Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0032 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/35] | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Meidensha 1-17, Osaki 2-chome Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 / JP | Erfinder | 01 /
Miyamoto, Teruo, c/o Coco Research inc. Shinnakano Coco Res.Bldg., 40-4,Chuo 3-chome Nakano-ku, Tokyo 164-0011 / JP | 02 /
Suzuki, Yorikatsu, Kabushiki Kaisha Meidensha 1-17, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0032 / JP | [2000/35] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [2000/35] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00104005.4 | 25.02.2000 | [2000/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990050933 | 26.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 5093399 | [2000/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1031838 | Datum: | 30.08.2000 | Sprache: | EN | [2000/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1031838 | Datum: | 17.03.2004 | [2004/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.2004 | Klassifikation | IPC: | G01P15/16, G01P3/48 | [2004/12] | CPC: |
G01P3/48 (EP,US);
G01P15/165 (EP,US);
G01P21/00 (EP,US);
G01P3/489 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/35] | G01P15/16, G01P3/489, G01P3/48 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/50] |
Frühere [2000/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gerät zur Messung der Winkelgeschwindigkeitsänderungsrate einer Drehachse | [2000/35] | Englisch: | Apparatus for measuring angular velocity variation rate of rotary axle | [2000/35] | Französisch: | Appareil pour la mesure de la variation de la vitesse angulaire d'une axe rotatif | [2000/35] | Prüfungsverfahren | 25.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/35] | 17.08.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.09.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 13.01.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 24.02.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/08] | 02.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 28.10.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 28.10.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2008 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]EP0571886 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD [JP]) [YD] 1-14 * page 3, line 25 - page 4, line 13 * * figures 1,2 *; | [Y]JPH04331370 ; | [AD]US4989458 (SUZUKI YORIKATSU [JP]) [AD] 4-6 * the whole document * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930405), vol. 017, no. 175, Database accession no. (P - 1516), & JP04331370 A 19921119 (HORIBA LTD) [Y] 1-14 * abstract * |