EP1038514 - Kosmetische Masse für Lippenstift, Lidstift oder Puder [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.10.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2007 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IT | veröffentlicht am 07.11.2007 [2007/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NELE Kosmetik GmbH Ziegeleistrasse 3 91338 Igensdorf / DE | [2005/48] |
Frühere [2000/39] | Für alle benannten Staaten NELE Kosmetik GmbH Ziegeleistrasse 3 91338 Igensdorf / DE | Erfinder | 01 /
Hempel, Matthias, Dr. Grossgeschaidt 243 90562 Heroldsberg / DE | [2000/39] | Vertreter | Schneck, Herbert, et al Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Königstrasse 2 90402 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [2000/39] | Schneck, Herbert, Dipl.-Phys., Dr., et al Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Königstrasse 2 90402 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00104033.6 | 26.02.2000 | [2000/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999108653 | 27.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19908653 | [2000/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1038514 | Datum: | 27.09.2000 | Sprache: | DE | [2000/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1038514 | Datum: | 13.12.2000 | [2000/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1038514 | Datum: | 30.11.2005 | Sprache: | DE | [2005/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.10.2000 | Klassifikation | IPC: | A61K7/02, A45D40/26 | [2000/49] | CPC: |
A61K8/42 (EP);
A61K8/345 (EP);
A61Q1/06 (EP);
A61Q1/10 (EP)
|
Frühere IPC [2000/39] | A61K7/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/36] |
Frühere [2000/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kosmetische Masse für Lippenstift, Lidstift oder Puder | [2000/39] | Englisch: | Cosmetic compositions for lipsticks, eyeliners or powders | [2000/39] | Französisch: | Composition cosmétique pour rouge à lèvres, crayon à paupières ou poudre | [2000/39] | Prüfungsverfahren | 02.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/27] | 14.06.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.10.2001 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 23.01.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.05.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.09.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.09.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 19.07.2001 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.07.2001 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2002 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   20.03.2002 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2007/45] |
Frühere [2007/35] | IT | 30.11.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3957969 (FUJIYAMA YOSHIO, et al) [X] 1 * claims 1-14 *; | [X]US5192153 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 6-8,10 * column 3, line 52 - column 4, line 7; figures 1-10 *; | [XY]US5180241 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 6-8 * figure 1; claim 1 * [Y] 7-10; | [Y]FR2330353 (DAHM KLAUS [DE]) [Y] 7-10 * page 3, line 8 - line 24; figure 1 * |