EP1079163 - Flexible Dehnverbindung für Rohrleitungen und Verfahren zu ihrem Zusammenbau [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 25.11.2009 [2009/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Waterworks Technology Development Organization Co., Ltd. 1-3-2700, Umeda 1-chome Osaka 530-0001 / JP | [2006/47] |
Frühere [2001/09] | Für alle benannten Staaten Waterworks Technology Development Organization Co., Ltd. 1-3-2700, Umeda 1-chome Osaka 530-0001 / JP | Erfinder | 01 /
Sakai, Kosuke 4217-1-103, Karato, Arino-cho, Kita-ku Kobe-shi, Hyogo-ken 651-1514 / JP | [2001/09] | Vertreter | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/48] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | ||
Frühere [2001/09] | Bohnenberger, Johannes, Dr., et al Meissner, Bolte & Partner Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00105053.3 | 09.03.2000 | [2001/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990383344 | 26.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 383344 | [2001/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1079163 | Datum: | 28.02.2001 | Sprache: | EN | [2001/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1079163 | Datum: | 18.12.2002 | [2002/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1079163 | Datum: | 22.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.2002 | Klassifikation | IPC: | F16L27/04, F16L27/10 | [2001/09] | CPC: |
F16L27/026 (EP,US);
F16L27/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2003/37] |
Frühere [2001/09] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flexible Dehnverbindung für Rohrleitungen und Verfahren zu ihrem Zusammenbau | [2001/09] | Englisch: | Flexible expansion joint for tubes and assembling method thereof | [2001/09] | Französisch: | Joint de dilatation flexible pour tuyauterie et sa méthode d'assemblage | [2001/09] | Prüfungsverfahren | 11.03.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/19] | 15.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2003 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.2003 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, PT, SE | 13.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.01.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.05.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.04.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.08.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.08.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 13.08.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.08.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US366043 (WALTON GEORGE W.) [A] 1* column 2, line 30 - line 38; figure 1 *; | [Y]US4126337 (NAGAO SHOZO, et al) [Y] 1,3,5,6 * figures 1,2; claims 1-5 *; | [A]GB2066399 (SUIKEN KK) [A] 1 * page 3, line 66 - page 4, line 14; figures 1-5; claims 1-5 *; | [Y]EP0797040 (YANO GIKEN KK [JP]) [Y] 1,3,5,6 * figure 4; claims 1-10 *; | [A]US5740839 (KUO HSIEN-JEN [TW], et al) [A] 1,4,5,7 * column 2, line 28 - line 39 * |