23.10.2009 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 25.11.2009 [2009/48] |
28.09.2007 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] |
20.10.2006 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 22.11.2006 [2006/47] |
29.08.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
29.08.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
14.04.2006 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
05.04.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.01.2006 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
18.08.2005 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
25.05.2005 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
08.04.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.01.2005 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
18.08.2004 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
29.06.2004 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
09.04.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.03.2004 |
Neuer Eintrag: Teilrechtsverlust: Rechtswirksamkeit |
|
11.02.2004 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
11.02.2004 |
Löschung: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
19.11.2003 |
Löschung: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
19.11.2003 |
Löschung: Zurücknahme der Benennung eines Erstreckungsstaats |
|
11.11.2003 |
Neuer Eintrag: Teilrechtsverlust: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
18.10.2003 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
12.08.2003 |
Neuer Eintrag: Nachfrist R.85a/R.108(3) EPÜ1973: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
25.07.2003 |
Endgültige Liste der benannten Staaten |
veröffentlicht am 10.09.2003 [2003/37] |
16.05.2003 |
Erster Prüfungsbericht |
|
15.05.2003 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
08.04.2003 |
Jahresgebühr |
|
21.03.2003 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 07.05.2003 [2003/19] |
01.11.2002 |
Veröffentlichung des Recherchenberichts |
veröffentlicht am 18.12.2002 [2002/51] |
17.04.2002 |
Jahresgebühr |
|
12.01.2001 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 28.02.2001 [2001/09] |