EP1031861 - Füllmasse für Lichtwellenleiterkabel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.04.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 07.05.2008 [2008/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sonneborn, Inc. 771 Old Saw Mill River Road Tarrytown NY 10591 / US | [2006/30] |
Frühere [2005/45] | Für alle benannten Staaten Sonnenborn Inc. 771 Old Saw Mill River Road Tarrytown NY 10591 / US | ||
Frühere [2004/17] | Für alle benannten Staaten CROMPTON CORPORATION Benson Road Middlebury, Connecticut 06749 / US | ||
Frühere [2000/38] | Für alle benannten Staaten CROMPTON CORPORATION One American Lane Greenwich Connecticut 06831-2559 / US | ||
Frühere [2000/35] | Für alle benannten Staaten CK WITCO CORPORATION One Station Place, Metro Center Stamford, Connecticut 06902 / US | Erfinder | 01 /
Costello, Michael 38 Flanders Road Hewitt, NJ 07421 / US | 02 /
Debska-Chwaja, Anna 76 E. Maltbie Avenue Suffern, NY 10901 / US | 03 /
Eckard, Alan 19-21 High Street Chester, NY 10918 / US | 04 /
Thalman, William 70 Summit Drive Denville, NJ 07834 / US | [2000/35] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/35] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00105947.6 | 03.06.1997 | [2000/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960659031 | 03.06.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 659031 | [2000/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1031861 | Datum: | 30.08.2000 | Sprache: | EN | [2000/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1031861 | Datum: | 11.10.2000 | [2000/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1031861 | Datum: | 26.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.08.2000 | Klassifikation | IPC: | G02B6/44, C10M169/02, C10M171/00 | [2000/35] | CPC: |
C10M169/02 (EP,US);
C10M101/02 (EP,US);
C10M107/04 (EP,US);
C10M107/06 (EP,US);
C10M107/08 (EP,US);
C10M107/10 (EP,US);
C10M113/12 (EP,US);
C10M119/02 (EP,US);
C10M125/26 (EP,US);
C10M129/10 (EP,US);
C10M133/44 (EP,US);
C10M137/02 (EP,US);
C10M143/10 (EP,US);
C10M169/00 (EP,US);
C10M169/044 (EP,US);
G02B6/4401 (EP,US);
G02B6/44384 (EP,US);
C10M2201/087 (EP,US);
C10M2201/10 (EP,US);
C10M2201/102 (EP,US);
C10M2201/105 (EP,US);
C10M2203/1006 (EP,US);
C10M2203/1025 (EP,US);
C10M2203/1045 (EP,US);
C10M2203/1065 (EP,US);
C10M2203/1085 (EP,US);
C10M2205/006 (EP,US);
C10M2205/02 (EP,US);
C10M2205/0213 (EP,US);
C10M2205/022 (EP,US);
C10M2205/0225 (EP,US);
C10M2205/024 (EP,US);
C10M2205/0245 (EP,US);
C10M2205/026 (EP,US);
C10M2205/0265 (EP,US);
C10M2205/028 (EP,US);
C10M2205/0285 (EP,US);
C10M2205/04 (EP,US);
C10M2205/046 (EP,US);
C10M2205/066 (EP,US);
C10M2205/086 (EP,US);
C10M2205/106 (EP,US);
C10M2205/126 (EP,US);
C10M2205/14 (EP,US);
C10M2205/146 (EP,US);
C10M2207/023 (EP,US);
C10M2207/026 (EP,US);
C10M2207/027 (EP,US);
C10M2215/22 (EP,US);
C10M2215/221 (EP,US);
C10M2215/223 (EP,US);
C10M2215/225 (EP,US);
C10M2215/226 (EP,US);
C10M2215/30 (EP,US);
C10M2223/02 (EP,US);
C10M2223/04 (EP,US);
C10M2223/042 (EP,US);
C10M2223/049 (EP,US);
C10M2223/10 (EP,US);
C10N2040/00 (EP,US);
C10N2040/30 (EP,US);
C10N2040/32 (EP,US);
C10N2040/34 (EP,US);
C10N2040/36 (EP,US);
C10N2040/38 (EP,US);
C10N2040/40 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Füllmasse für Lichtwellenleiterkabel | [2000/35] | Englisch: | Filling material for fibre optical cables | [2000/35] | Französisch: | Matière de remplissage pour câbles à fibres optiques | [2000/35] | Prüfungsverfahren | 28.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/21] | 06.06.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.10.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.10.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP97108917.2 / EP0811864 | Einspruch (Einsprüche) | 27.04.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | ID: | 01 | Für: | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE | Datum: | 13.03.2006 | [2006/18] | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 26.07.2006 | GR | 27.10.2006 | [2008/19] |
Frühere [2007/35] | IT | 26.07.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US4971419 (GARTSIDE CHARLES H [US], et al); | [X]EP0510967 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [XD]US5285513 (KAUFMAN STANLEY [US], et al); | [AD]US5358664 (BRAUER MELVIN [US]) |