EP1043653 - Mehrzweckprozessor für Nachrichtensignale [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 14.05.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 09.07.2008 [2008/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/41] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
Bao, Jay 77 Shaffer Road, Bridgewater New Jersey 08807 / US | [2000/41] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/28] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | ||
Frühere [2000/41] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00106703.2 | 29.03.2000 | [2000/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990288097 | 07.04.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 288097 | [2000/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1043653 | Datum: | 11.10.2000 | Sprache: | EN | [2000/41] | Klassifikation | IPC: | G06F7/544 | [2000/41] | CPC: |
G06F7/5443 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/41] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrzweckprozessor für Nachrichtensignale | [2000/41] | Englisch: | Multiple function processor for communication signals | [2000/41] | Französisch: | Processeur multifonctionnel pour des signaux de communication | [2000/41] | Prüfungsverfahren | 21.04.2004 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2004/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |