EP1058078 - Kondensator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Uehara, Haruo 1544-119, Ooaza-Kinryu, Kinryu-Machi Saga-shi Saga-ken / JP | [N/P] |
Frühere [2000/49] | Für alle benannten Staaten Uehara, Haruo 1544-119, Ooaza-Kinryu, Kinryu-Machi Saga-shi, Saga-ken / JP | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/49] | Vertreter | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/49] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00107482.2 | 06.04.2000 | [2000/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990152890 | 31.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15289099 | [2000/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1058078 | Datum: | 06.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1058078 | Datum: | 27.03.2002 | [2002/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.02.2002 | Klassifikation | IPC: | F28B1/00, F28F3/04, F28D9/00 | [2000/49] | CPC: |
F28F3/046 (EP,US);
F28B1/00 (EP,US);
F28B9/08 (EP,US);
F28D9/0037 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, DK, FR, GB, LI, SE [2002/51] |
Frühere [2000/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kondensator | [2000/49] | Englisch: | Condenser | [2000/49] | Französisch: | Condenseur | [2000/49] | Prüfungsverfahren | 03.04.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/22] | 28.09.2002 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 17.01.2003 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CY, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT | 27.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.03.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/31] | 13.03.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 05.11.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 05.11.2002 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2008 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2587116 (JORIS DANIEL HEIJLIGERS, et al) [A] 1-8 * column 3, line 8 - line 49; figures 1,2 *; | [A]US2596642 (WILLIAM BOESTAD GUSTAV KARL) [A] 1-8 * column 2, line 39 - column 3, line 75; figures 1-9 *; | [A]US2872165 (JOHAN WENNERBERG FRITZ) [A] 1-8 * column 2, line 20 - column 3, line 34; figures 1-6 *; | [A]GB1001673 (GEN ELECTRIC); | [A]US3631923 (IZEKI HAZIME); | [A]US3840070 (BECKER R, et al) [A] 1 * column 4, line 36 - column 7, line 24; figures 1-5 *; | [X]US4180129 (SUMITOMO HIROYUKI [JP]) [X] 1,2 * column 3, line 63 - column 6, line 28; figures 1-11 *; | [X]US4182411 (DOI MASAFUMI [JP], et al) [X] 1,2 * column 3, line 23 - column 7, line 65; figures 1-21 *; | [A]GB2040432 (HISAKA WORKS LTD); | [X]US4228850 (SUMITOMO HIROYUKI) [X] 1,2 * column 1, line 44 - column 2, line 61; figures 1-4 *; | [A]US4230179 (UEHARA HARUO, et al); | [XA]US4314605 (SUMITOMO HIROYUKI, et al) [X] 1,2 * column 1, line 51 - column 2, line 2 * * column 2, line 54 - column 4, line 55; figures 1-8 * [A] 3-8; | [A]US4492268 (UEHARA HARUO [JP], et al); | [A]WO8801722 (FISCHER GERHARD [AT]) [A] 1-9 * page 10, line 3 - page 24, line 12; figures 1-13D *; | [A]EP0567393 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]) [A] 1-8 * column 4, line 45 - column 7, line 14; figures 1-6B * |