Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1046775 | Globale Akte | 22.09.2010 | B1 | EP1046775 | 09.07.2003 | A3 | EP1046775 | 25.10.2000 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | DE19918414 | 23.04.1999 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE482419T | 15.10.2010 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | DE19918414 | 23.04.1999 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE19918414 | 25.11.2010 | C5 | DE19918414 | 03.11.2005 | B4 | DE19918414 | 02.11.2000 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE19918414 | 23.04.1999 |