EP1055866 - Kraftfahrzeugleuchte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.11.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.01.2004 [2004/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/48] | Für alle benannten Staaten Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | Erfinder | 01 /
Enders, Martin Säckingenstrasse 3 81545 München / DE | [2000/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00109685.8 | 06.05.2000 | [2000/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999123919 | 26.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19923919 | [2000/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1055866 | Datum: | 29.11.2000 | Sprache: | DE | [2000/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1055866 | Datum: | 25.09.2002 | [2002/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2002 | Klassifikation | IPC: | F21S8/10, F21V8/00, B60Q1/30, B60Q1/26, B60Q1/44 | [2002/39] | CPC: |
B60Q1/302 (EP,US);
F21S41/173 (EP,US);
F21S43/237 (EP,US);
F21S43/241 (EP,US);
F21S43/243 (EP,US);
F21S43/247 (EP,US);
F21V25/00 (EP,US);
F21V23/02 (EP,US);
F21W2103/00 (US);
F21W2103/35 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2000/48] | F21S8/10, F21V8/00 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2003/24] |
Frühere [2000/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kraftfahrzeugleuchte | [2000/48] | Englisch: | Motor vehicle lamp | [2000/48] | Französisch: | Feu pour véhicule automobile | [2000/48] | Prüfungsverfahren | 26.03.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/02] | 28.07.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 07.05.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 07.05.2003 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2003 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5347435 (SMITH RONALD T [US], et al) [X] 1,2,4-7 * column 1, lines 52-64 - column 2, lines 43-56 * * column 3, lines 29-33 - column 4, lines 28-39; figures 1A,10,11A *; | [X]US5165772 (WU WEI-YU [US]) [X] 1,2,4 * column 2, lines 28-30 - column 3, lines 29-47 * * column 5, lines 49-68; figures 1,2,6 *; | [X]US5711592 (HOTTA YOSHIHIKO [JP]) [X] 1,3 * column 3, lines 40-66 - column 4, lines 44-56; figures 1,5 *; | [X]DE4427606 (PORSCHE AG [DE]) [X] 1,2 * Beschreibung, Abbildung *; | [X]EP0495685 (NIPPON SHEET GLASS CO LTD [JP]) [X] 1,2 * column 5, lines 7-55 - column 7, lines 19-25; figures 4,5; claim 1 * |