EP1054041 - Neue fluortriazinhaltige brillantgelbe Farbstoffe, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zum Färben von hydroxy- und amidgruppenhaltigen Materialien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.12.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.12.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.02.2003 [2003/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG Eschenheimer Tor 2 60318 Frankfurt am Main / DE | [2000/47] | Erfinder | 01 /
Dannheim, Jörg, Dr. Stubbergstrasse 32 60489 Frankfurt am Main / DE | [2000/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00110338.1 | 13.05.2000 | [2000/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999122825 | 19.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19922825 | [2000/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1054041 | Datum: | 22.11.2000 | Sprache: | DE | [2000/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.2000 | Klassifikation | IPC: | C09B62/085, C09B62/51, // D06P3/66 | [2000/47] | CPC: |
C09B62/4413 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Neue fluortriazinhaltige brillantgelbe Farbstoffe, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zum Färben von hydroxy- und amidgruppenhaltigen Materialien | [2000/47] | Englisch: | Brilliant yellow dyes containing a fluorotriazine group, process for their preparation and their use for dyeing materials containing hydroxy- and amido-groups | [2000/47] | Französisch: | Colorants jaunes brillants contenant un groupe fluorotriazine, procédé pour leurs préparations et leurs utilisations pour la teinture de matériaux contenant des groupes hydroxyles et amides | [2000/47] | Prüfungsverfahren | 22.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/29] | 28.11.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.04.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/06] | 21.05.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/06] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2002 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2026527 (CIBA GEIGY AG) [X] 1-7,9 *Tabelle 2, Verbindung 9; Tabelle 6, Verbindung 5 *; | [X]JPS59155465 (SUMITOMO CHEMICAL CO) [X] 1-3,6,7,9 * Beispiel 5; Seite 8, Tabelle *; | [DX]EP0085654 (CIBA GEIGY AG [CH]) [DX] 1-3,5,7,9 * Beispiel 1; Tabelle II, Verbindungen 8, 61, 64 *; | [DX]EP0085025 (CIBA GEIGY AG [CH]) [DX] 1-3,7,9 * Tabelle I, Verbindung 103 *; | [A]JPS5692961 (SUMITOMO CHEMICAL CO) [A] 1-9 * Verbindungen 5, 6 * | [ ] - "Fiber-reactive monoazo dyes", CHEMICAL ABSTRACTS, (19850128), vol. 102, no. 4, Database accession no. 26368a, page 94 [ ] * abstract * | [ ] - "Reactive azo dyes", CHEMICAL ABSTRACTS, (19811214), vol. 95, no. 24, Database accession no. 205410s, page 75 [ ] * abstract * |