EP1060669 - Unterlage zum Transportieren und Fertigstellen von Rohteigen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/51] | Material und Vorrichtung zum Transportieren und Fertigstellen von Rohteigen | ||
[2004/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 04.07.2007 [2007/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld / DE | [2000/51] | Erfinder | 01 /
Dehn, Stefan Carl-Severing-Strasse 186 33649 Bielefeld / DE | 02 /
Spiegel, Udo Dr. Stralauer Weg 15 33619 Bielefeld / DE | 03 /
Knoll, Eckhard Filzener Weg 10 54472 Brauneberg / DE | 04 /
Krömmelbein, Volker Salzschlirferstrasse 5 36110 Schlitz / DE | 05 /
Jöckel, Walter In den Bachwiesen 1 36369 Lautertal / DE | 06 /
Reis, Sabine Auf der Harf 5 36304 Alsfeld / DE | 07 /
Greb, Hartmut Schulstrasse 28 36369 Lautertal / DE | [2000/51] | Vertreter | Meyer, Gerd, et al Mai Rechtsanwälte Rechtsanwälte Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld / DE | [N/P] |
Frühere [2000/51] | Meyer, Gerd, et al Meyer & Möbitz Rechtsanwälte Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00111527.8 | 30.05.2000 | [2000/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999127935 | 18.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19927935 | [2000/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1060669 | Datum: | 20.12.2000 | Sprache: | DE | [2000/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1060669 | Datum: | 29.05.2002 | [2002/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1060669 | Datum: | 18.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.04.2002 | Klassifikation | IPC: | A21B3/13 | [2000/51] | CPC: |
A21B3/13 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Unterlage zum Transportieren und Fertigstellen von Rohteigen | [2004/49] | Englisch: | Supporting base for transporting and finishing of dough | [2004/49] | Französisch: | Support pour transport et d'achèvement de pâte | [2004/49] |
Frühere [2000/51] | Material und Vorrichtung zum Transportieren und Fertigstellen von Rohteigen | ||
Frühere [2000/51] | Device and method for transporting and finishing of dough | ||
Frühere [2000/51] | Dispositif et méthode de transport et d'achèvement de pâte | Prüfungsverfahren | 24.07.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/39] | 12.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.12.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.03.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.03.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.02.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2002 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   24.07.2002 | 31.05.2003 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   14.07.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IE | 18.05.2005 | CY | 30.05.2005 | LU | 30.05.2005 | MC | 31.05.2005 | GR | 18.08.2005 | PT | 24.10.2005 | [2007/27] |
Frühere [2007/26] | IE | 18.05.2005 | |
CY | 30.05.2005 | ||
LU | 30.05.2005 | ||
GR | 18.08.2005 | ||
PT | 24.10.2005 | ||
Frühere [2007/20] | IE | 18.05.2005 | |
CY | 30.05.2005 | ||
LU | 18.07.2005 | ||
GR | 18.08.2005 | ||
PT | 24.10.2005 | ||
Frühere [2007/08] | IE | 18.05.2005 | |
LU | 18.07.2005 | ||
GR | 18.08.2005 | ||
PT | 24.10.2005 | ||
Frühere [2006/23] | IE | 18.05.2005 | |
GR | 18.08.2005 | ||
PT | 24.10.2005 | ||
Frühere [2006/14] | GR | 18.08.2005 | |
PT | 24.10.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US1505999 (GEREKE EDWARD G) [X] 1,2,10,12,14,15 * the whole document *; | [A]US2027296 (KIMBERLY STUART, et al); | [X]US2051960 (MCCASKELL JASPER A) [X] 1,2,4 * the whole document *; | [X]EP0664082 (MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE [DE]) [X] 1,2,7,10 * the whole document *; | [A]WO9611576 (BT PAPER PROD AB [SE], et al) |