EP1160823 - Farbkathodenstrahlröhre [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.12.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.02.2005 [2005/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6 Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8010 / JP | [N/P] |
Frühere [2001/49] | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6 Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010 / JP | Erfinder | 01 /
Kazuki, Ishii 271 Jo Sakura-shi Chiba-ken / JP | 02 /
Hirofumi, Muto 271 Jo Sakura-shi Chiba-ken / JP | [2001/49] | Vertreter | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/49] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00114174.6 | 12.07.2000 | [2001/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000169051 | 01.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000169051 | [2001/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1160823 | Datum: | 05.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1160823 | Datum: | 29.10.2003 | [2003/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.09.2003 | Klassifikation | IPC: | H01J29/32 | [2001/49] | CPC: |
H01J29/327 (EP,US);
H01J29/322 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/30] |
Frühere [2001/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Farbkathodenstrahlröhre | [2001/49] | Englisch: | Color cathode ray tube | [2001/49] | Französisch: | Tube couleur à rayons cathodiques | [2001/49] | Prüfungsverfahren | 18.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/05] | 30.08.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 11.06.2004 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2004 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0281379 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]US3686525 (NARUSE YOHSUKE, et al) [A] 1-21 * column W *; | [A]JPH08315747 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970331), vol. 1997, no. 03, & JP08315747 A 19961129 (TOSHIBA CORP) [A] 1-21 * abstract * |