EP1067716 - Breitbandiger faseroptischer Verstärker und Verstärkungsverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.04.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.04.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.05.2006 [2006/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Frühere [2001/02] | Für alle benannten Staaten SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Erfinder | 01 /
Yoon, Soo-Young 14, Shingal-ri, Kihung-up Yongin-shi, Kyonggi-do / KR | 02 /
Hwang, Seong-Teak c/o SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD 9th Fl.Samsung Plaza 263,Seohyeon-Dong,Pundang-Gu Sungnam-Shi, Kyunggi-So / KR | 03 /
Jung, Rae-Sung SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. 9th Fl.Samsung Plaza,263 Seohyeon-Dong,Pundang-Gu Sungnam-Shi, Kyunggi-Do / KR | 04 /
Kim, Jeong-Mee c/o SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. 9th FL., Samsung Plaza 263 Seohyeon-Dong Pundang-Gu, Sangnam-Shi, Kyunggi-Do / KR | 05 /
Kim, Sung-Jun 468, Tokgok-dong, Songtan-jiyok Pyongtaek-shi, Kyonggi-do / KR | [2001/08] |
Frühere [2001/02] | 01 /
Yoon, Soo-Young 14, Shingal-ri, Kihung-up Yongin-shi, Kyonggi-do / KR | ||
02 /
Hwang, Seong-Teak 491, Tokgok-dong, Songtan-jiyok Pyongtaek-shi, Kyonggi-cho / KR | |||
03 /
Jung, Rae-Sung, Hwanggolmaeul Jugong 1-danji Apt. 132-2002, Youngtong-dong, Paltal-gu Suwon-shi, Kyonggi-do / KR | |||
04 /
Kim, Jeong-Mee c/o SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. 9th FL., Samsung Plaza 263 Seohyeon-Dong Pundang-Gu, Sangnam-Shi, Kyunggi-Do / KR | |||
05 /
Kim, Sung-Jun 468, Tokgok-dong, Songtan-jiyok Pyongtaek-shi, Kyonggi-do / KR | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/02] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00114630.7 | 07.07.2000 | [2001/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR19990027276 | 07.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9927276 | [2001/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1067716 | Datum: | 10.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1067716 | Datum: | 28.11.2001 | [2001/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.2001 | Klassifikation | IPC: | H04B10/17, H01S3/067 | [2001/48] | CPC: |
H04B10/294 (EP,US);
G02F1/39 (KR)
|
Frühere IPC [2001/02] | H04B10/17 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2002/33] |
Frühere [2001/02] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Breitbandiger faseroptischer Verstärker und Verstärkungsverfahren dafür | [2001/02] | Englisch: | Wide-band optical fiber amplifier and amplifying method thereof | [2001/02] | Französisch: | Amplificateur à fibre optique à large bande et sa méthode d'amplification | [2001/02] | Prüfungsverfahren | 07.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/02] | 13.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.11.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/22] | 02.01.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2006/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]FR2786325 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [PX] 1-11 * the whole document *; | [PX] - BUMKI MIN ET AL, "Performance improvement of wideband EDFA by ASE injection from C band to L band amplifier", ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND OPTOELECTRONICS ANDCOMMUNICATIONS CONFERENCE. APCC/OECC. PROCEEDINGS. CONFERENCE VITALITY TO THE NEW CENTURY,XX,XX, (19991018), vol. 2, pages 1346 - 1347, XP002154432 [PX] 1-11 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/APCC.1999.820515 | [A] - LEE J H ET AL, "IMPROVEMENT OF 1.57-1.61 MUM BAND AMPLIFICATION EFFICIENCY BY RECYCLING WASTED BACKWARD ASE THROUGH THE UNPUMPED EDF SECTION", SAN DIEGO, CA, FEB. 21 - 26, 1999,NEW YORK, NY: IEEE,US, (1999), ISBN 0-7803-5430-3, pages 7 - 9, XP000882916 [A] 1-3 * page 8, line 28 - line 34; figure 1 * | [A] - SUN Y ET AL, "80 nm ultra-wideband erbium-doped silica fibre amplifier", ELECTRONICS LETTERS,IEE STEVENAGE,GB, (19971106), vol. 33, no. 23, ISSN 0013-5194, pages 1965 - 1967, XP006008152 [A] 1 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1049/el:19971305 |