EP1069599 - Vorrichtung zur Abscheidung von Dünnschichten auf Wafern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.10.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.11.2010 [2010/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MooHan Co., Ltd 106, Dasankwan Venturetown, 1687-2, Sinil-dong Daeduck-ku Dae Jeun Megacity 306-230 / KR | [2009/50] |
Frühere [2001/03] | Für alle benannten Staaten MooHan Co., Ltd 106, Dasankwan Venturetown, 1687-2, Sinil-dong Daeduck-ku, Dae Jeun Megacity 306-230 / KR | Erfinder | 01 /
Kim, Yong il 311-204, Songgang Green Apt., 199 Songgang-dong Yousung-ku, Dae Jeun Megacity 305-751 / KR | 02 /
Shin, Joong Ho 312-1403, Songgang Green Apt., 199 Songgang-dong Yousung-ku, Dae Jeun Megacity 305-751 / KR | 03 /
Yun, Yeo Heung 203-801, Songgang maeul Apt., 10-3 Songgang-dong Yousung-ku, Dae Jeun Megacity 305-802 / KR | [2001/03] | Vertreter | Merkle, Gebhard Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/03] | Merkle, Gebhard TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR, Patentanwälte, Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00115133.1 | 12.07.2000 | [2001/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR19990028609 | 15.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9928609 | [2001/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1069599 | Datum: | 17.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1069599 | Datum: | 04.12.2002 | [2002/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1069599 | Datum: | 09.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.10.2002 | Klassifikation | IPC: | H01L21/00 | [2001/03] | CPC: |
C23C16/45544 (EP,US);
H01L21/20 (KR);
C23C16/4412 (EP,US);
C23C16/45519 (EP,US);
C23C16/45561 (EP,US);
C23C16/4584 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2003/35] |
Frühere [2001/03] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Abscheidung von Dünnschichten auf Wafern | [2001/03] | Englisch: | Apparatus for deposition of thin films on wafers | [2001/03] | Französisch: | Appareil de déposition de films minces sur des plaquettes semiconductrices | [2001/03] | Prüfungsverfahren | 04.06.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.06.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/32] | 01.07.2003 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 24.09.2003 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE | 26.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.10.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.09.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 20.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 10.07.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 10.07.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH05179428 ; | [A]JPH0982593 ; | [A]JPH01140712 ; | [X]US3437043 (SANDERS DAVID H, et al) [X] 20* the whole document *; | [A]US4513021 (PURDES ANDREW J [US], et al) [A] 19 * the whole document *; | [A]US4820106 (WALDE MICHAEL [DE], et al) [A] 1-6 * figures 3,5 *; | [X]US4911101 (BALLINGALL III JAMES M [US], et al) [X] 7-11,13,14 * figure 3 * * the whole document *; | [X]US5522934 (SUZUKI AKIRA [JP], et al) [X] 19 * the whole document * * figure 2 *; | [A]US5575854 (JINNOUCHI SHIMPEI [JP], et al) [A] 7-14 * the whole document *; | [X]WO9714180 (SEMITOOL INC [US], et al) [X] 7-14 * the whole document * * claims 1-140 *; | [X]US5647945 (MATSUSE KIMIHIRO [JP], et al) [X] 7-11,13,14,19 * column 1, line 30 - line 67 * * column 16, line 35 - line 45 * * column 20, line 42 - line 62 * * claims 1,2 * * figures 4,5,7,8 *; | [X]US5683518 (MOORE GARY M [US], et al) [X] 1-6,15-18 * column 19, line 65 - column 20, line 14 * * figures 2B,14 * * claims 1-51 *; | [XA]WO9744820 (C V RESEARCH CORP [JP], et al) [X] 1-6 [A] 15-18; | [A]EP0833374 (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD [JP]) [A] 1-6 * figures 7-10 *; | US6030459 [ ] (KAWAURA HIROSHI [JP]) [ ] * the whole document *; | [PX]US6048798 (GADGIL PRASHANT [US], et al) [PX] 19 * column 4, line 40 - column 5, line 36 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19931102), vol. 017, no. 597, Database accession no. (C - 1127), & JP05179428 A 19930720 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1-6 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970731), vol. 1997, no. 07, & JP09082593 A 19970328 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-6 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890904), vol. 013, no. 396, Database accession no. (E - 815), & JP01140712 A 19890601 (FUJITSU LTD) [A] 7-14 * abstract * * figures 1,2 * | Prüfung | EP0445596 | vom Anmelder | US5683518 |