EP1074574 - Durch Kondensationsreaktion vernetzbare Silsesquioxanharzzusammensetzung und Verfahren zu ihrer Herstellung und Vernetzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 29.08.2007 [2007/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dow Corning Corporation 3901 S. Saginaw Road Midland, Michigan 48686-0994 / US | [N/P] |
Frühere [2001/06] | Für alle benannten Staaten DOW CORNING CORPORATION 3901 S. Saginaw Road Midland Michigan 48686-0994 / US | Erfinder | 01 /
Katsoulis, Dimitris Elias 2201 Wilmington Drive Midland, Michigan 48640 / US | 02 /
Zhu, Bizhong 1815 Eastlawn Drive Midland, Michigan 48642 / US | [2001/06] | Vertreter | polypatent Postfach 40 02 43 51410 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Frühere [2001/06] | Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner Patentanwälte Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00116648.7 | 02.08.2000 | [2001/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990369413 | 06.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 369413 | [2001/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1074574 | Datum: | 07.02.2001 | Sprache: | EN | [2001/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1074574 | Datum: | 17.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.2000 | Klassifikation | IPC: | C08G77/48, C09D183/14, C08L83/14 | [2001/06] | CPC: |
C08G77/50 (EP,US);
C08G77/52 (EP,US);
C09D183/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2001/43] |
Frühere [2001/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Durch Kondensationsreaktion vernetzbare Silsesquioxanharzzusammensetzung und Verfahren zu ihrer Herstellung und Vernetzung | [2001/06] | Englisch: | Condensation reaction curable silsesquioxane resin composition and methods for the synthesis and cure thereof | [2004/25] | Französisch: | Composition d'une résine silsesquioxane réticulable par réaction condensation et procédés de sa préparation et reticulation | [2001/06] |
Frühere [2001/06] | Condensation reaction curable silesquioxane resin composition and methods for the synthesis and cure thereof | Prüfungsverfahren | 29.06.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/35] | 11.05.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.08.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.08.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 17.11.2004 | NL | 17.11.2004 | [2007/35] |
Frühere [2006/14] | NL | 17.11.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US5747608 (KATSOULIS DIMITRIS ELIAS [US], et al) [DA] 1-15 * page 2, line 1 - line 5 * * column 4, line 46 - line 58 * * column 5, line 15 - line 26 * * column 6, line 46 - line 61 * * column 7, line 11 * * column 7, line 56 - line 59 * * column 8, line 27 - line 38 * * column 8, line 53 - line 60 * * claims 1-4 *; | [A]EP0304958 (TORAY SILICONE CO [JP]) [A] 1-13 * page 2, line 1 - line 4 * * page 2, line 17 - line 48 * * page 5, line 6 - line 9 * * page 5, line 43 - line 49 * * example 1 *; | [A]US4965333 (INOUYE YOSHIO [JP], et al) [A] 1-13 * column 1, line 7 - line 11 * * column 7, line 2 - line 6 * * example - *; | [A] - HCA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, XP002153341 [A] 1,2,5,10,12 * abstract * | [ ] - D. A. LOY ET AL., "Alkylene-bridged polysilsesquioxane aerogels: highly porous hybrid organic-inorganic materials", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS., NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM., NL, (1995), no. 186, ISSN 0022-3093, pages 44 - -53 |