EP1076275 - Verteiltes Echtzeitbetriebssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.10.2005 [2005/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rockwell Technologies, LLC 1049 Camino Dos Rios Thousand Oaks, CA 91360 / US | [2001/07] | Erfinder | 01 /
Balasubramanian, Sivaram 6316 Maplewood Road Mayfield Heights, Ohio 44124 / US | [2001/07] | Vertreter | Grünberg, Thomas Advotec. Patent- und Rechtsanwälte Widenmayerstrasse 4 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/26] | Grünberg, Thomas Dr. JUNG HML Schraudolphstrasse 3 80799 München / DE | ||
Frühere [2001/07] | Lippert, Hans, Dipl.-Ing., et al Holtz Martin Lippert Emil-Claar-Strasse 20 60322 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00117058.8 | 09.08.2000 | [2001/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990410159 | 30.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 410159 | US19990148541P | 12.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 148541 P | [2001/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1076275 | Datum: | 14.02.2001 | Sprache: | EN | [2001/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1076275 | Datum: | 11.09.2002 | [2002/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1076275 | Datum: | 20.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.2002 | Klassifikation | IPC: | G05B19/418, G06F9/46 | [2002/37] | CPC: |
G06F9/50 (EP);
G05B19/0423 (EP);
G05B19/41865 (EP);
G06F9/4887 (EP);
G06F9/5027 (EP);
H04L47/2458 (EP);
H04L67/62 (EP);
G05B2219/25416 (EP);
G05B2219/31218 (EP);
G05B2219/32256 (EP);
G05B2219/32258 (EP);
G05B2219/32266 (EP);
G05B2219/33273 (EP);
G06F2209/485 (EP);
G06F2209/5014 (EP);
|
Frühere IPC [2001/07] | G05B19/418 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2003/22] |
Frühere [2001/07] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verteiltes Echtzeitbetriebssystem | [2001/07] | Englisch: | Distributed real-time operating system | [2001/07] | Französisch: | Système d'exploitation en temps réel réparti | [2004/15] |
Frühere [2001/07] | Système distribué d'opération en temps réel | Prüfungsverfahren | 22.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/13] | 24.02.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.03.2003 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 27.06.2003 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 13.08.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 15.04.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 15.04.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5628013 (ANDERSON ERIC C [US], et al) [A] 1,2* column 1, line 16 - column 3, line 49 *; | [Y]US5838968 (CULBERT DANIEL [US]) [Y] 1-7 * column 1, line 34 - column 3, line 13 * * column 5, line 27 - column 6, line 10 * * column 6, line 59 - column 8, line 37 * * column 10, line 29 - column 11, line 52 * * figures 1-5 *; | [Y] - KRITHI RAMAMRITHAM ET AL, "EFFICIENT SCHEDULING ALGORITHMS FOR REAL-TIME MULTIPROCESSOR SYSTEMS", IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, IEEE INC, NEW YORK, US, (19900401), vol. 1, no. 2, ISSN 1045-9219, pages 184 - 194, XP000133930 [Y] 1-7 * page 184, column R, line 37 - page 185, column L, line 6 * * page 185, column L, line 49 - page 185, column R, line 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/71.80146 | [A] - CHUNG M S ET AL, "Requirements specification of distributed hard real-time operating systems", PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ELECTRONICS,CONTROL AND INSTRUMENTATION (IECON). KOBE, OCT. 28 - NOV. 1, 1991, NES YORK, IEEE, US, (19911028), vol. 1 CONF. 17, ISBN 0-87942-688-8, pages 1367 - 1371, XP010042009 [A] 1,2,5,6 * page 1368, column L, line 1 - page 1368, column R, line 52 * * page 1369, column R, line 5 - page 1369, column R, line 53 * * page 1370, column L, line 27 - page 1370, column R, line 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IECON.1991.239069 | [A] - HOWES N R ET AL, "The peer tasking design method", PARALLEL AND DISTRIBUTED REAL-TIME SYSTEMS, 1995. PROCEEDINGS OF THE THIRD WORKSHOP ON SANTA BARBARA, CA, USA 25 APRIL 1995, LOS ALAMITOS, CA, USA,IEEE COMPUT. SOC, (1995), ISBN 0-8186-7099-1, pages 20 - 29, XP010148098 [A] 1,2 * page 20 - page 25, column R, line 11 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WPDRTS.1995.470511 | Prüfung | US5896289 |