EP1097856 - Schiebbare Haube für einen Fahrzeugmotorraum [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.11.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL MOTORS CORPORATION 300 Renaissance Center Detroit Michigan 48265-3000 / US | [2005/52] |
Frühere [2001/19] | Für alle benannten Staaten General Motors Corporation 300 Renaissance Center Detroit, Michigan 48265-3000 / US | Erfinder | 01 /
Mayer, Robert R. 12349 Railroad Street Clio, Michigan 48420 / US | [2001/19] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [2001/19] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00118872.1 | 31.08.2000 | [2001/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990434919 | 05.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 434919 | [2001/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1097856 | Datum: | 09.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1097856 | Datum: | 28.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.2001 | Klassifikation | IPC: | B62D21/15, B62D25/10 | [2001/19] | CPC: |
B62D25/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2002/05] |
Frühere [2001/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schiebbare Haube für einen Fahrzeugmotorraum | [2001/19] | Englisch: | Equipment compartment with slidable hood | [2001/19] | Französisch: | Compartiment moteur avec capot coulissant | [2001/19] | Prüfungsverfahren | 21.09.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/47] | 18.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.10.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.10.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.09.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 28.12.2005 | IT | 28.12.2005 | GB | 31.08.2006 | [2009/01] |
Frühere [2007/50] | IT | 28.12.2005 | |
GB | 31.08.2006 | ||
Frühere [2007/35] | IT | 28.12.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR575890 (FOROSTOVSKY) [X] 1 * page 1, line 36 - line 48; figure - *; | [X]US2837372 (ANN ODOM MARY) [X] 1,4,5 * column 1, line 34 - line 44; figure - *; | [X]US4270623 (BRANDL MICHAEL C, et al) [X] 1,2 * column 2, line 66 - column 3, line 24; figure - *; | [A]EP0622289 (OPEL ADAM AG [DE], et al) [A] 6* column 3, line 50 - column 4, line 7; figure 1 * |