EP1088830 - Partikel von Hepatitis B Oberflächenantigen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.07.2005 [2005/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MEDEVA HOLDINGS B.V. Churchill-Laan 223 1078 ED Amsterdam / NL | [2001/14] | Erfinder | 01 /
Thoma, Hans A. Giselastrasse 3/V 80802 München / DE | [2001/14] | Vertreter | Campbell, Patrick John Henry J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2001/14] | Campbell, Patrick John Henry J.A. Kemp & Co., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00121167.1 | 22.06.1988 | [2001/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19870108914 | 22.06.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 87108914 | EP19870108915 | 22.06.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 87108915 | [2001/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1088830 | Datum: | 04.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1088830 | Datum: | 07.04.2004 | [2004/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.02.2004 | Klassifikation | IPC: | C07K14/02, A61K39/29, C12N15/40, A61P31/14 | [2001/14] | CPC: |
C07K14/005 (EP);
A61P31/14 (EP);
C07K14/445 (EP);
C12N15/62 (EP);
C12N7/00 (EP);
A61K2039/5258 (EP);
A61K38/00 (EP);
A61K39/00 (EP,US);
C07K2319/00 (EP);
C07K2319/40 (EP);
C07K2319/735 (EP);
C12N2730/10122 (EP);
C12N2730/10123 (EP);
C12N2740/15022 (EP);
C12N2770/32422 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | [2005/01] |
Frühere [2001/14] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Partikel von Hepatitis B Oberflächenantigen | [2001/14] | Englisch: | Hepatitis b surface antigen particles | [2001/14] | Französisch: | Particules de l'antigène de surface de l'hépatitie B | [2001/14] | Prüfungsverfahren | 08.10.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/29] | 07.02.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/29] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP88109946.9 / EP0304578 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 29.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 12.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 12.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 14.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 17.11.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 17.11.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 17.11.2004 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0156712 (GRP GENIE GENETIQUE [FR], et al); | [X]EP0198474 (ENDOTRONICS INC [US]); | [PX]EP0244924 (MERCK & CO INC [US]); | [PX]EP0248410 (GREEN CROSS CORP [JP]); | [PX]EP0250253 (SCRIPPS CLINIC RES [US]) |