EP1093185 - Spreizspektrumsystem mit phasengesteuerten Antennenprinzipien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 25.11.2009 [2009/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION 3411 Silverside Road Concord Plaza, Suite 105 Hagley Building Wilmington, DE 19801 / US | [N/P] |
Frühere [2006/31] | Für alle benannten Staaten INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION 3411 Silverside Road Concord Plaza Suite 105 Hagley Building Wilmington, DE 19810 / US | ||
Frühere [2001/16] | Für alle benannten Staaten INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION Suite 527, 300 Delaware Avenue Wilmington, DE 19801 / US | Erfinder | 01 /
Schilling, Donald L. Hoffstot Lane Sands Point, NY 11050 / US | [2001/16] | Vertreter | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/48] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | ||
Frühere [2007/29] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | ||
Frühere [2001/16] | Frohwitter, Bernhard, Dipl.-Ing. Patent- und Rechtsanwälte, Possartstrasse 20 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00123438.4 | 16.06.1995 | [2001/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940266769 | 28.06.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 266769 | [2001/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1093185 | Datum: | 18.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1093185 | Datum: | 21.11.2001 | [2001/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.2001 | Klassifikation | IPC: | H01Q3/26, H04B7/08, G01S3/42 | [2001/47] | CPC: |
H04B7/0894 (EP,US);
G01S3/42 (EP,US);
H01Q3/22 (EP,US);
H01Q3/26 (EP,US);
H01Q3/2605 (EP,US);
H01Q3/2682 (EP,US);
H04B1/69 (EP,US);
H04B1/707 (EP,US);
H04B7/084 (EP,US);
|
Frühere IPC [2001/16] | H01Q3/26, H04B7/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spreizspektrumsystem mit phasengesteuerten Antennenprinzipien | [2001/16] | Englisch: | Phased array spread spectrum system and method | [2001/16] | Französisch: | Système à spectre étalé utilisant les principes des antennes réseau | [2001/16] | Prüfungsverfahren | 03.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/16] | 14.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.08.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/06] | 19.09.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/06] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP95926635.4 / EP0767976 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 14.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 14.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 14.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 03.11.2000 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   26.04.2001 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4189733 (MALM ROBERT [US]) [A] 1-5 * column 1, line 7 - line 17 * * column 2, line 58 - column 3, line 28 * * column 4, line 40 - line 58 * * column 5, line 14 - column 6, line 54 *; | [Y]US5119103 (EVANS ALAN G [US], et al) [Y] 1-5 * column A * * column 3, line 63 - column 4, line 36 *; | [A]GB2259430 (MOTOROLA LTD [GB]) [A] 1-5* the whole document *; | [Y] - SIVANAND S, "ON ADAPTIVE ARRAYS IN MOBILE COMMUNICATION", COMMERCIAL APPLICATIONS AND DUAL USE TECHNOLOGY. ATLANTA, JUNE 16 - 17, 1993, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL TELESYSTEMS CONFERENCE, NEW YORK, IEEE, US, (19930616), pages 55 - 58, XP000416073 [Y] 1-5 * page 58, column L - page 59, column L * * figure 1 * |