EP1099502 - Hochgeschwindigkeitsschere zum Querteilen von insbesondere dünnem Walzband [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2008 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 24.12.2008 [2008/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMS Demag AG Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE | [2001/20] | Erfinder | 01 /
Grafe, Horst Talsperrenstrasse 3 57271 Hilchenbach / DE | 02 /
Loth, Volker Bismarkweg 17 57258 Freudenberg / DE | 03 /
Merz, Jürgen Kärntner Strasse 9a 57223 Kreuztal / DE | [2001/20] | Vertreter | Valentin, Ekkehard Patentanwälte Hemmerich & Kollegen Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Frühere [2001/20] | Valentin, Ekkehard, Dipl.-Ing. Patentanwälte Hemmerich & Kollegen, Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00123811.2 | 02.11.2000 | [2001/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999153906 | 10.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19953906 | [2001/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1099502 | Datum: | 16.05.2001 | Sprache: | DE | [2001/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1099502 | Datum: | 20.04.2005 | Sprache: | DE | [2005/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.02.2001 | Klassifikation | IPC: | B23D25/12 | [2001/20] | CPC: |
B23D25/12 (EP,US);
Y10T83/4708 (EP,US);
Y10T83/4711 (EP,US);
Y10T83/4833 (EP,US);
Y10T83/8737 (EP,US);
Y10T83/9457 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/07] |
Frühere [2001/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hochgeschwindigkeitsschere zum Querteilen von insbesondere dünnem Walzband | [2001/20] | Englisch: | Flying shears for cutting metal strip | [2001/20] | Französisch: | Cisaille volante pour couper des bandes métalliques | [2001/20] | Prüfungsverfahren | 24.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/20] | 22.03.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.07.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.01.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.01.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 20.04.2005 | FR | 20.04.2005 | IE | 20.04.2005 | NL | 20.04.2005 | TR | 20.04.2005 | DK | 20.07.2005 | GR | 20.07.2005 | SE | 20.07.2005 | PT | 20.09.2005 | CY | 02.11.2005 | BE | 30.11.2005 | CH | 30.11.2005 | LI | 30.11.2005 | LU | 30.11.2005 | MC | 30.11.2005 | [2008/52] |
Frühere [2008/45] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
TR | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
CY | 02.11.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
FR | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2007/20] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
TR | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
CY | 02.11.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2007/13] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
TR | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2007/08] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
TR | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/51] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
TR | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/42] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/30] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/23] | FI | 20.04.2005 | |
IE | 20.04.2005 | ||
NL | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 20.04.2005 | |
NL | 20.04.2005 | ||
DK | 20.07.2005 | ||
GR | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
PT | 20.09.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 20.04.2005 | |
DK | 20.07.2005 | ||
SE | 20.07.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 20.04.2005 | |
SE | 20.07.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 20.07.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH05123919 ; | [AY]DE464803 (DEMAG AG) [A] 1,2 * page 1, line 22 - line 54; figures 1-3 * [Y] 3-8; | [Y]US4004479 (BODNAR ERNEST ROBERT) [Y] 8 * column 4, line 4 - line 32; figure 4 *; | [Y]US4402240 (MOYER ROSS A [US]) [Y] 5 * column 1, line 51 - line 66 *; | [DY]US5207138 (SATO HISASHI [JP], et al) [DY] 6,7 * column 9, line 23 - line 59; figures 13-15 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930907), vol. 017, no. 493, Database accession no. (M - 1475), & JP05123919 A 19930521 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD) [Y] 3,4 * abstract * |