EP1205233 - Verfahren zur Rauchgasreinigung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hellmich, Friedrich Holtkampweg 13 32278 Kirchlengern / DE | [2002/20] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/20] | Vertreter | Specht, Peter, et al Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Specht, Peter, et al Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | ||
Frühere [2002/20] | Specht, Peter, Dipl.-Phys., et al Jöllenbecker Strasse 164 33613 Bielefeld / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00124093.6 | 07.11.2000 | [2002/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1205233 | Datum: | 15.05.2002 | Sprache: | DE | [2002/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1205233 | Datum: | 11.06.2003 | Sprache: | DE | [2003/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.2001 | Klassifikation | IPC: | B01D53/06, B01D53/68, B01D53/74, B01D53/08 | [2002/20] | CPC: |
B01D53/08 (EP);
B01D53/74 (EP);
B01D2258/0233 (EP);
B01D2258/0283 (EP);
B01D2259/40088 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, ES, FR, GB, IT, NL [2003/06] |
Frühere [2002/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Rauchgasreinigung | [2002/20] | Englisch: | Process for flue gas purification | [2002/20] | Französisch: | Procédé pour la purification de gaz de fumée | [2002/20] | Prüfungsverfahren | 03.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/20] | 03.11.2001 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 07.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.02.2002 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 06.08.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.04.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.04.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 11.06.2003 | [2007/35] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4555391 (CYRAN MICHAEL J [US], et al) [A] 1,2 * column 2, line 56 - column 3, line 8 * * column 4, lines 30-48 * * column 5, lines 58-64; figure .; example 1 *; | [A]US4590049 (STAUDINGER GERNOT [AT]) [A] 1-4* column 2, lines 2-12; claim 1 *; | [A]US4782772 (CHUGHTAI YAQUB [DE], et al) [A] 1,4 * column 3, line 25 - column 4, line 3; claim 1 *; | [X]EP0293688 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1 * column 5, line 26 - column 6, line 6 * * column 18, line 55 - column 21, line 58; figure . *; | [X]EP0463367 (GEN ELECTRIC ENVIRONMENT [US]) [X] 1 * column 1, line 35 - column 2, line 15 * * column 4, lines 7-12 * * column 6, lines 5-28; figure 2 *; | [X]RU2108138 (NTTS EHKOSORB, et al) [X] 1 * abstract * |