EP1103766 - Verfahren zur Flammenüberwachung bei Gasbrennern sowie entsprechende Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.11.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.11.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.12.2004 [2004/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONEYWELL B.V. Laarderhoogtweg 18-20 1101 EA Amsterdam Z.O. / NL | [2001/22] | Erfinder | 01 /
Bosscher, Eric A. van Kuyckweg 24 7957 DH De Wijk / NL | [2001/22] | Vertreter | Leson, Thomas Johannes Alois, et al TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/36] | Leson, Thomas Johannes Alois, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner, Bavariaring 4 80336 München / DE | ||
Frühere [2001/22] | Sturm, Christoph Honeywell Holding AG, IP Europe Law Dept., Kaiserleistrasse 39 63067 Offenbach am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00124793.1 | 14.11.2000 | [2001/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999156395 | 24.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19956395 | [2001/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1103766 | Datum: | 30.05.2001 | Sprache: | DE | [2001/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1103766 | Datum: | 20.08.2003 | [2003/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.2003 | Klassifikation | IPC: | F23N5/24, F23N5/10 | [2001/22] | CPC: |
F23N5/102 (EP);
F23N5/242 (EP);
F23N2225/19 (EP);
F23N2227/22 (EP);
F23N2229/14 (EP);
F23N2229/16 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2004/20] |
Frühere [2001/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Flammenüberwachung bei Gasbrennern sowie entsprechende Vorrichtung | [2001/22] | Englisch: | Method and device for flame monitoring with gas burners | [2001/22] | Französisch: | Procédé et dispositif de surveillance de flamme avec des brûleurs à gaz | [2001/22] | Prüfungsverfahren | 21.02.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/52] | 16.07.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 02.04.2004 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 02.04.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 02.04.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 02.04.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 02.04.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 02.04.2004 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2003 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS63156923 ; | [X]JPS63101620 ; | [X]DE1551961 (HONEYWELL GMBH [DE]) [X] 1-3,5,6 * column 1, line 59 - column 2, line 29; figure -; claim - *; | [A]US4726514 (ADAM WILLIBALD [DE]) [A] 1,5-7* column 2, line 55 - column 3, line 16; figure - *; | [PX]DE19831451 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [PX] 1-3,5,6 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881108), vol. 012, no. 419, Database accession no. (M - 760), & JP63156923 A 19880630 (YAMATAKE HONEYWELL CO LTD) [X] 1-6 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880914), vol. 012, no. 343, Database accession no. (M - 741), & JP63101620 A 19880506 (HITACHI HEATING APPLIANCE CO LTD) [X] 1,4-6 * abstract * |