EP0997158 - Systeme und Methoden zur Trennung von Erythrocyten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.01.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 28.02.2007 [2007/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Baxter International Inc. One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015 / US | [N/P] |
Frühere [2000/18] | Für alle benannten Staaten BAXTER INTERNATIONAL INC. One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015 / US | Erfinder | 01 /
Deniega, Jose 22245 Anthony Drive Lake Forest, California 92630 / US | 02 /
Duff, Daniel 17 Heron Irvine California 92714 / US | [2000/18] | Vertreter | Dee, Ian Mark, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2000/18] | Dee, Ian Mark, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00200426.5 | 22.05.1996 | [2000/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950512807 | 09.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 512807 | [2000/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0997158 | Datum: | 03.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/18] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0997158 | Datum: | 31.05.2000 | [2000/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0997158 | Datum: | 17.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.2000 | Klassifikation | IPC: | A61M1/34, A61M1/30 | [2000/22] | CPC: |
A61M1/30 (EP,US);
A61M1/265 (EP,US);
A61M1/303 (EP,US);
A61M1/306 (EP,US);
A61M1/308 (EP,US);
A61M1/309 (EP,US);
|
Frühere IPC [2000/18] | A61M1/34 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [2000/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Systeme und Methoden zur Trennung von Erythrocyten | [2000/18] | Englisch: | Systems and methods for separating erythrocytes | [2000/18] | Französisch: | Systèmes et méthodes de séparation des érythrocytes | [2000/18] | Prüfungsverfahren | 21.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/18] | 13.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.12.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP96916645.3 / EP0784496 | Einspruch (Einsprüche) | 18.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.11.2004 | BE | 17.11.2004 | CH | 17.11.2004 | LI | 17.11.2004 | NL | 17.11.2004 | DK | 17.02.2005 | SE | 17.02.2005 | ES | 28.02.2005 | [2007/09] |
Frühere [2006/14] | AT | 17.11.2004 | |
BE | 17.11.2004 | ||
CH | 17.11.2004 | ||
LI | 17.11.2004 | ||
NL | 17.11.2004 | ||
DK | 17.02.2005 | ||
ES | 28.02.2005 | ||
Frühere [2005/51] | AT | 17.11.2004 | |
BE | 17.11.2004 | ||
CH | 17.11.2004 | ||
LI | 17.11.2004 | ||
DK | 17.02.2005 | ||
ES | 28.02.2005 | ||
Frühere [2005/46] | AT | 17.11.2004 | |
CH | 17.11.2004 | ||
LI | 17.11.2004 | ||
DK | 17.02.2005 | ||
ES | 28.02.2005 | ||
Frühere [2005/36] | AT | 17.11.2004 | |
CH | 17.11.2004 | ||
LI | 17.11.2004 | ||
ES | 28.02.2005 | ||
Frühere [2005/27] | CH | 17.11.2004 | |
LI | 17.11.2004 | ||
ES | 28.02.2005 | ||
Frühere [2005/25] | CH | 17.11.2004 | |
LI | 17.11.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US4267269 (GRODE GERALD A, et al) [AD] 1,3 * column 1, line 57 - column 2, line 8 *; | [A]EP0243744 (MILES LAB [US]) [A] 1,6 * page 4, line 3 - page 5, line 32; figure 1 *; | [YD]EP0303765 (MCLAUGHLIN WILLIAM F [US]) [YD] 5,7,8 * page 6, line 27 - page 9, line 52; figure - *; | [XY]EP0349188 (ASAHI MEDICAL CO [JP]) [X] 1-4,6 * page 4, line 13 - page 8, line 40 * * page 9, line 49 - page 11, line 7; figure - * [Y] 5,7,8; | [X]WO9220429 (BAXTER INT [US]) [X] 1-4,6 * page 7, line 22 - page 9, line 8; figures 1-3 * * page 10, line 29 - page 12, line 28 *; | [AD] - HEATON, A. ET AL., "Use of Adsol preservation solution for prolonged storage of low viscosity as - 1 red blood cells", BR J HAEMATOLOGY, (1984), vol. 57, pages 467 - 478, XP002134810 [AD] 2 * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.1984.tb02921.x |