EP1099369 - Weinbergpfahl [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.08.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.09.2002 [2002/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lankhorst Recycling B.V. Prinsengracht 2 8607 AD Sneek / NL | [2001/20] | Erfinder | 01 /
Flohr, Ernst Eduard Laurentius Antonius Singel 59 8601 AH Sneek / NL | [2001/20] | Vertreter | Prins, Adrianus Willem, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2001/20] | Prins, Adrianus Willem, et al Vereenigde, Nieuwe Parklaan 97 2587 BN Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00203948.5 | 09.11.2000 | [2001/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19991013540 | 10.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1013540 | [2001/20] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1099369 | Datum: | 16.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.2001 | Klassifikation | IPC: | A01G17/14 | [2001/20] | CPC: |
A01G17/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2002/07] |
Frühere [2001/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Weinbergpfahl | [2001/20] | Englisch: | Vine pole | [2001/20] | Französisch: | Poteau de vigne | [2001/20] | Prüfungsverfahren | 17.11.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/39] | 23.04.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/39] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 24.01.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 24.01.2002 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 24.01.2002 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]FR1338991 (BOCCHI) [X] 1-6,8,9 * the whole document * [Y] 7,11; | [Y]FR2278247 (BEAUVAIS JEAN MARIE [FR]) [Y] 7 * page 2, line 5 - line 15; figures 1,2,7 *; | [Y]EP0945567 (VIDEOPLASTIC SPA [IT]) [Y] 11 * column 2, line 49 - line 54 * |