EP1037416 - Faseroptisches Übertragungssystem mit Mitteln zur Regenerierung von Pulsen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.09.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.08.2007 [2007/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Frühere [2000/38] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Eggleton, Benjamin John 17 Aubrey Street Summit, New Jersey 07901 / US | 02 /
Lenz, Gadi 69 Shady Lane Fanwood, New Jersey 07023 / US | 03 /
Slusher, Richard Elliott 79 Guinea Hollow Road Lebanon, New Jersey 08833 / US | 04 /
Spalter, Stefan Heinz 1308 Sunny Slope Road Bridgewater, New Jersey 08807 / US | [2000/38] | Vertreter | Johnston, Kenneth Graham, et al Lucent Technologies EUR-IP UK Ltd Unit 18, Core 3 Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield, EN3 7XB / GB | [N/P] |
Frühere [2000/38] | Johnston, Kenneth Graham, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 OTU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00301863.7 | 07.03.2000 | [2000/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990268285 | 15.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 268285 | [2000/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1037416 | Datum: | 20.09.2000 | Sprache: | EN | [2000/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1037416 | Datum: | 29.11.2000 | [2000/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1037416 | Datum: | 20.11.2002 | Sprache: | EN | [2002/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.2000 | Klassifikation | IPC: | H04B10/18 | [2000/38] | CPC: |
H04B10/25077 (EP,US);
H04B2210/258 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/33] |
Frühere [2000/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Faseroptisches Übertragungssystem mit Mitteln zur Regenerierung von Pulsen | [2000/38] | Englisch: | Optical fibre communication system comprising means for optical pulse reshaping | [2000/38] | Französisch: | Système de communication à fibres optiques comprenant des moyens pour la remise en forme des impulsions optiques | [2000/38] | Prüfungsverfahren | 07.03.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 23.03.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/38] | 25.06.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2001 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 18.10.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.06.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.08.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.08.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.08.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 20.11.2002 | [2007/35] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - EGGLETON B J ET AL, "DISTRIBUTED FEEDBACK PULSE GENERATOR BASED ON NONLINEAR FIBRE GRATING", ELECTRONICS LETTERS,GB,IEE STEVENAGE, (19961205), vol. 32, no. 25, ISSN 0013-5194, pages 2341 - 2342, XP000685330 [X] 1 * figures 1,2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1049/el:19961581 | [A] - EGGLETON B J ET AL, "COMPRESSION OF OPTICAL PULSES SPECTRALLY BROADENED BY SELF-PHASE MODULATION WITH A FIBER BRAGG GRATING IN TRANSMISSION", APPLIED OPTICS,US,OPTICAL SOCIETY OF AMERICA,WASHINGTON, (19981020), vol. 37, no. 30, ISSN 0003-6935, pages 7055 - 7061, XP000787129 [A] 1-12 * figures 2-7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1364/AO.37.007055 | [A] - LAZARIDIS P ET AL, "TIME-BANDWIDTH PRODUCT OF CHIRPED SECH2 PULSES: APPLICATION TO PHASE-AMPLITUDE-COUPLING FACTOR MEASUREMENT", OPTICS LETTERS,US,OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, (19950515), vol. 20, no. 10, ISSN 0146-9592, pages 1160 - 1162, XP000861747 [A] 1-12 * figures 1-4 * | [A] - P. LAZARIDIS, P. GALLION, G. DEBARGE, "Low effective phase-amplitude coupling factor for DFB and DBR lasers using complex coupling", CLEO CONFERENCE, Baltimore, USA, (19950522), page 192, XP002148736 [A] 1-12 * figures 2,3 * |