EP1052419 - Vorrichtung zur Verringerung der Verbiegung der Lagerflächen von Flüssigkeitslagern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.08.2005 [2005/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, California 95054-3299 / US | [N/P] |
Frühere [2000/46] | Für alle benannten Staaten Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, California 95054-3299 / US | Erfinder | 01 /
Smick, Theodore H. 31 Lufkin Pt. Rd. Essex, MA 01929 / US | 02 /
Sakase, Takao 27 Green Needle Ln. Rowley, MA 01969 / US | 03 /
Ryding, Geoffrey 30 Masconomo St. Manchester, MA 01944 / US | [2000/46] | Vertreter | Cross, Rupert Edward Blount, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [2000/46] | Cross, Rupert Edward Blount, et al BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00303190.3 | 14.04.2000 | [2000/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990293955 | 19.04.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 293955 | [2000/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1052419 | Datum: | 15.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1052419 | Datum: | 07.01.2004 | [2004/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.11.2003 | Klassifikation | IPC: | F16C32/06 | [2000/46] | CPC: |
F16C32/0662 (EP,US);
F16C32/0603 (EP,US);
F16C33/748 (EP,US);
F16C2300/62 (EP,US);
H01J2237/166 (EP,US);
H01J2237/31701 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2004/40] |
Frühere [2000/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Verringerung der Verbiegung der Lagerflächen von Flüssigkeitslagern | [2000/46] | Englisch: | Apparatus for reducing distortion in fluidbearing surfaces | [2000/46] | Französisch: | Appareil pour réduire la distorsion de surfaces de palier à fluide | [2000/46] | Prüfungsverfahren | 01.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/18] | 02.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.01.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/32] | 18.02.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2005 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4191385 (FOX WAYNE L [US]) [Y] 1-10 * column 2, line 39 - column 4, line 36; figures 1-3 *; | [Y]US4325584 (CHRIST ALFRED, et al) [Y] 1-10 * column 2, line 14 - line 43; figure 1 *; | [Y]WO8202235 (VARIAN ASSOCIATES [US]) [Y] 1-10 * page 2, line 18 - page 5, line 4; figures 1-7 *; | [A]US4425508 (LEWIS JR GEORGE C [US], et al) [A] 1-4,7-10* column 2, line 35 - column 4, line 15; figures 1,2 * | Prüfung | US5003183 | US5229615 | WO9913488 |