EP1147709 - Protein-Stärke Zusammensetzung und Fleischemulsion enthaltend diese Zusammensetzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, LU | veröffentlicht am 09.09.2009 [2009/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOLAE, LLC 1034 Danforth Drive St. Louis, MO 63102 / US | [2004/41] |
Frühere [2001/43] | Für alle benannten Staaten PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC. Checkerboard Square Saint Louis, Missouri 63164 / US | Erfinder | 01 /
Cho, Iue Chung 5100 Kennerly Pine Court St. Louis, Missouri 63128 / US | 02 /
Coco, Charles Edward 17 Hortense Place St. Louis, Missouri 63108 / US | 03 /
Bates, Gregory A. 2003 Maple Leaf Drive Collinsville, Illinois 62234 / US | [2001/43] | Vertreter | Hirsch & Associés 154 Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2006/26] | Hirsch & Associés 58, avenue Marceau 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2001/43] | Tubby, David George MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00303242.2 | 17.04.2000 | [2001/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1147709 | Datum: | 24.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1147709 | Datum: | 06.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.2000 | Klassifikation | IPC: | A23L1/0522, A23J3/10, A23J3/16, A23J3/14, A23J3/18, A23L1/317, A23L1/314 | [2001/43] | CPC: |
A23J3/18 (EP,US);
A23J3/10 (EP,US);
A23J3/14 (EP,US);
A23J3/16 (EP,US);
A23L13/422 (EP,US);
A23L13/424 (EP,US);
A23L13/426 (EP,US);
A23L13/60 (EP,US);
A23L13/65 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Protein-Stärke Zusammensetzung und Fleischemulsion enthaltend diese Zusammensetzung | [2001/43] | Englisch: | Protein-starch composition and a meat emulsion containing the same | [2001/43] | Französisch: | Composition protéine-amidon et émulsion de viande contenant cette composition | [2001/43] | Prüfungsverfahren | 20.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/03] | 08.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.04.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 24.06.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.06.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.06.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 24.06.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.06.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 11.07.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.09.2006 | BE | 06.09.2006 | CH | 06.09.2006 | CY | 06.09.2006 | FI | 06.09.2006 | IT | 06.09.2006 | LI | 06.09.2006 | NL | 06.09.2006 | DK | 06.12.2006 | SE | 06.12.2006 | GR | 07.12.2006 | ES | 17.12.2006 | PT | 19.02.2007 | IE | 17.04.2007 | LU | 17.04.2007 | MC | 30.04.2007 | [2009/37] |
Frühere [2009/18] | AT | 06.09.2006 | |
BE | 06.09.2006 | ||
CH | 06.09.2006 | ||
FI | 06.09.2006 | ||
IT | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
GR | 07.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
IE | 17.04.2007 | ||
MC | 30.04.2007 | ||
Frühere [2008/25] | AT | 06.09.2006 | |
BE | 06.09.2006 | ||
CH | 06.09.2006 | ||
FI | 06.09.2006 | ||
IT | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
GR | 07.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
IE | 17.04.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 06.09.2006 | |
BE | 06.09.2006 | ||
CH | 06.09.2006 | ||
FI | 06.09.2006 | ||
IT | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
GR | 07.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
Frühere [2007/37] | AT | 06.09.2006 | |
BE | 06.09.2006 | ||
CH | 06.09.2006 | ||
FI | 06.09.2006 | ||
IT | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
Frühere [2007/35] | AT | 06.09.2006 | |
BE | 06.09.2006 | ||
CH | 06.09.2006 | ||
FI | 06.09.2006 | ||
IT | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
Frühere [2007/28] | AT | 06.09.2006 | |
BE | 06.09.2006 | ||
CH | 06.09.2006 | ||
FI | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
Frühere [2007/26] | CH | 06.09.2006 | |
FI | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
PT | 19.02.2007 | ||
Frühere [2007/19] | CH | 06.09.2006 | |
FI | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
NL | 06.09.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
Frühere [2007/12] | CH | 06.09.2006 | |
FI | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
ES | 17.12.2006 | ||
Frühere [2007/09] | CH | 06.09.2006 | |
FI | 06.09.2006 | ||
LI | 06.09.2006 | ||
SE | 06.12.2006 | ||
Frühere [2007/08] | CH | 06.09.2006 | |
LI | 06.09.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0442361 (FRISCO FINDUS AG [CH]) [X] 1-4,8-10,15,22,23 * the whole document *; | [A]US4071635 (LINDL WILLIBALD M, et al) [A] 1,22,27,32 * example -; claim - *; | [A]US4338340 (MORIMOTO KEISUKE, et al) [A] 1-35 * abstract *; | [A]US5922379 (WANG SHU HUAN [US]) [A] 1-21,27-31 * the whole document *; | [A]US4981706 (KIM JONG C [NL]) [A] 1-35 * abstract *; | [DA]US4159982 (HERMANSSON ANNE-MARIE I) [DA] 1-35 * example -; claim - *; | [A]JPS5712001 ; | [A]US5540944 (REUTIMANN ERNEST [US]) | [X] - KODET J. ; ZELENKA S., "Starch as stabilizing colloid in milk coagulates", SCIENTIFIC PAPERS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY, Prague, (1973), vol. 40, pages 5 - 20, XP000946173 [X] 1-4,8-10,15 * the whole document * | [DA] - ROGOV I A ET AL, "Hygroscopic properties of meat and meat products.", FSTA, INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SERVICE (IFIS), FRANFURT/MAIN, DE, Database accession no. 79-1-10-s1505, XP002147608 [DA] 1-35 * abstract * | [ ] - MYASNAYA INDUSTRIYA SSSR 1978 MOSKOVSKII TEKH. INST. MYASNOI I MOLOCHNOI PROMYSHLENNOSTI, MOSCOW, USSR | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820508), vol. 006, no. 073, Database accession no. (C - 101), & JP57012001 A 19820121 (AJINOMOTO CO INC) [A] 27 * abstract * |