EP1055665 - 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-amino-propionamidderivate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.10.2004 [2004/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [N/P] |
Frühere [2003/43] | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | ||
Frühere [2000/48] | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | Erfinder | 01 /
Liras, Spiros Pfizer Central Research, Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | [2000/48] | Vertreter | Simpson, Alison Elizabeth Fraser, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP The Podium 1 Eversholt Street London NW1 2DN / GB | [N/P] |
Frühere [2000/48] | Simpson, Alison Elizabeth Fraser, et al Urquhart-Dykes & Lord, 30 Welbeck Street London W1M 7PG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00304372.6 | 24.05.2000 | [2000/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990136548P | 28.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 136548 P | [2000/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1055665 | Datum: | 29.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1055665 | Datum: | 22.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.08.2000 | Klassifikation | IPC: | C07C237/20, C07C237/24, C07D277/30, A61K31/165, A61P29/00 | [2000/48] | CPC: |
A61K31/165 (EP);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P13/00 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
C07C237/20 (EP);
C07C237/24 (EP);
C07D277/28 (EP);
C07C2601/02 (EP);
C07C2601/14 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-amino-propionamidderivate | [2000/48] | Englisch: | 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-amino-propionamide derivatives | [2000/48] | Französisch: | Dérivés de la 3-(3-hydroxyphényl)-3-amino-propionamide | [2000/48] | Prüfungsverfahren | 02.06.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/48] | 07.03.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.10.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 23.12.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.04.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.08.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.08.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.07.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/42] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 23.12.2002 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.01.2003 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 20.01.2003 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5364850 (HANSEN JR DONALD W [US], et al) [A] 1,8,9,12,13* abstract *; | [A]US5389645 (HANSEN JR DONALD W [US], et al) [A] 1,8,9,12,13 * page 2, column 2 - page 3, column 1 *; | [A]WO9622276 (NIPPON SHINYAKU CO LTD [JP], et al) [A] 1,8,9,12,13 * abstract * |