EP1061653 - Einstellung einer analogen Verstärkungsregelung mit Hilfe eines probabilistischen Algorithmus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.2005 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 20.07.2005 [2005/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St. Laurent, QC H4S 2A9 / CA | [N/P] |
Frühere [2003/41] | Für alle benannten Staaten Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St. Laurent, Quebec H4S 2A9 / CA | ||
Frühere [2000/51] | Für alle benannten Staaten Nortel Networks Limited World Trade Center of Montreal, 380 St. Antoine Street West, 8th floor Montreal, Quebec H2Y 3Y4 / CA | Erfinder | 01 /
Pakravan, Mohammed Reza No. 71-146 Stewart Street Ottawa, Ontario K1N 6J7 / CA | 02 /
Harris, Gwendolyn Kate 820 Roseview Avenue Ottawa, Ontario K2B 6J4 / CA | [2000/51] | Vertreter | Coyle, Philip Aidan, et al FRKelly 27 Clyde Road Dublin D04 F838 / IE | [N/P] |
Frühere [2001/49] | Coyle, Philip Aidan, et al F. R. KELLY & CO. 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | ||
Frühere [2000/51] | Dearling, Bruce Clive, et al Hepworth Lawrence Bryer & Bizley, Merlin House, Falconry Court, Bakers Lane Epping, Essex CM16 5DQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00305110.9 | 16.06.2000 | [2000/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990335836 | 18.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 335836 | [2000/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1061653 | Datum: | 20.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1061653 | Datum: | 12.11.2003 | [2003/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.2003 | Klassifikation | IPC: | H03M1/18 | [2000/51] | CPC: |
H03M1/185 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/32] |
Frühere [2000/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einstellung einer analogen Verstärkungsregelung mit Hilfe eines probabilistischen Algorithmus | [2000/51] | Englisch: | Analog gain control adjustment using a probabilistic algorithm | [2000/51] | Französisch: | Ajustement d'un étage de commande de gain analogique en utilisant un algorithme probabilistique | [2000/51] | Prüfungsverfahren | 12.05.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/28] | 24.05.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2005/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JPH09321559 ; | [Y]US3671867 (SCHWARZ HANS G) [Y] 2-4 * column 2, line 23 - column 3, line 68; figure 1 *; | [A]US5121117 (RABII KHOSRO M [US]) [A] 1-23 * column 2, line 39 - line 59; figure 1 *; | [A]US5206647 (STONE WADE J [US]) [A] 1-23 * column 4, line 31 - column 5, line 14; figure 1 *; | [A]US5365233 (SCHAUB ARTHUR [CH]) [A] 1-23 * column 2, line 57 - line 68; figures 1,2 *; | [A]WO9530275 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-23 * page 14, line 27 - page 15, line 37; figure 7 *; | [L]US5946607 (SHIINO HARUHIRO [JP], et al) [L] 1-4,9-13* considered as translation of JP09321559; column 3, line 10 - column 4, line 10; figures 1,3 * | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980331), vol. 1998, no. 04, & JP09321559 A 19971212 (OKI ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1,9-13 * abstract * * figures 1,3 * [Y] 2-4 |