EP1083404 - Kreiselgerät und Eingabegerät dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.12.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya Otsuka-cho Ota-ku Tokyo 145 / JP | Für alle benannten Staaten ESASHI, Masayoshi 11-9, Yagiyamaminami 1-chome, Taihaku-ku Sendai-shi Miyagi-ken 982 / JP | [2008/05] |
Frühere [2001/11] | Für alle benannten Staaten ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya Otsuka-cho Ota-ku Tokyo 145 / JP | ||
Für alle benannten Staaten ESASHI, Masayoshi 11-9, Yagiyamaminami 1-chome, Taihaku-ku Sendai-shi, Miyagi-ken 982 / JP | Erfinder | 01 /
Esashi, Masayoshi 1-11-9 Yagiyamaminami, Taihaku-ku Sendai-shi, Miyagi-ken / JP | 02 /
Abe, Munemitsu, c/o Alps Electric Co., Ltd 1-7 Yukigaya Otsuka-cho, Ota-ku Tokyo 145 / JP | 03 /
Shinohara, Eiji, c/o Alps Electric Co., Ltd 1-7 Yukigaya Otsuka-cho, Ota-ku Tokyo 145 / JP | [2001/11] | Vertreter | Enskat, Michael Antony Frank Saunders & Dolleymore LLP 9 Rickmansworth Road Watford WD18 0JU / GB | [N/P] |
Frühere [2001/11] | Enskat, Michael Antony Frank Saunders & Dolleymore, 9, Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 0JU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00307259.2 | 23.08.2000 | [2001/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990254963 | 08.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25496399 | JP19990277617 | 29.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27761799 | [2001/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1083404 | Datum: | 14.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1083404 | Datum: | 13.08.2003 | [2003/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1083404 | Datum: | 30.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.06.2003 | Klassifikation | IPC: | G01C19/56 | [2001/11] | CPC: |
G01C19/5607 (EP,US);
G01C19/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, SE [2004/19] |
Frühere [2001/11] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kreiselgerät und Eingabegerät dafür | [2001/11] | Englisch: | Gyroscope and input apparatus using the same | [2001/11] | Französisch: | Gyroscope et appareil d'entrée utilisant un tel gyroscope | [2001/11] | Prüfungsverfahren | 22.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/47] | 13.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.10.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.10.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH1030928 ; | [A]US4750364 (KAWAMURA YOSHIO [JP], et al) [A] 1-16 * column 3, line 50 - column 5, line 54; figures 1-3 *; | [A]US5349855 (BERNSTEIN JONATHAN J [US], et al) [A] 1-16 * column 4, line 50 - column 5, line 31; figures 1A,1B * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980430), vol. 1998, no. 06, & JP10030928 A 19980203 (ALPS ELECTRIC CO LTD) [A] 1-16 * abstract * |