EP1124328 - Herstellungsverfahren eines auf Zinkoxid basierten Resonators [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 26.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2005 | Änderung: Beschwerdenummer | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Frühere [2001/33] | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Kowach, Glen Robert 26 Paterson Road Fanwood, New Jersey 07023 / US | [2001/33] | Vertreter | Williams, David John, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2001/33] | Williams, David John, et al Page White & Farrer, 54 Doughty Street London WC1N 2LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00307404.4 | 29.08.2000 | [2001/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000501403 | 10.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 501403 | [2001/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1124328 | Datum: | 16.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.2000 | Klassifikation | IPC: | H03H9/02, H03H3/08 | [2001/33] | CPC: |
H03H9/175 (EP);
H03H3/02 (KR);
H03H3/04 (EP);
H03H3/10 (EP);
H03H9/02094 (EP);
H03H9/02574 (EP);
H10N30/05 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2002/19] |
Frühere [2001/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellungsverfahren eines auf Zinkoxid basierten Resonators | [2001/33] | Englisch: | A method of fabricating a zinc oxide based resonator | [2001/33] | Französisch: | Méthode de fabrication d'un résonateur basé sur oxide de zinc | [2001/33] | Prüfungsverfahren | 29.08.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 07.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/33] | 30.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.04.2001 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 23.08.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.08.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.2003 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2004/20] | 01.03.2004 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/20] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 25.07.2003 | Beschwerde eingegangen No. T1052/03 | 16.02.2004 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders gilt als unzulässig | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US4447754 (WAGERS ROBERT S [US]); | [A]EP0534355 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]); | [A]US5654044 (MORAN MARK B [US], et al) |