EP1083613 - Leitende organische Verbindung mit einer pi-Elektronen-Resonanzstruktur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.06.2007 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.07.2007 [2007/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2001/11] | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Okada, Shinjiro Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | 02 /
Nishida, Naoya Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | 03 /
Tsuboyama, Akira Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | 04 /
Moriyama, Takashi Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 3-chome Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | [2001/11] | Vertreter | Beresford, Keith Denis Lewis, et al Beresford Crump LLP 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [2001/11] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. High Holborn 2-5 Warwick Court London WC1R 5DJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00307698.1 | 07.09.2000 | [2001/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990255007 | 09.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25500799 | JP19990273878 | 28.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27387899 | [2001/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1083613 | Datum: | 14.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1083613 | Datum: | 05.04.2006 | [2006/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2006 | Klassifikation | IPC: | H01L51/20 | [2001/11] | CPC: |
H10K85/622 (EP,US);
H10K50/11 (EP,US);
H10K85/731 (EP,US);
C09K2323/00 (EP,US);
C09K2323/04 (EP,US);
H10K85/311 (EP,US);
H10K85/611 (EP,US);
H10K85/623 (EP,US);
H10K85/631 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leitende organische Verbindung mit einer pi-Elektronen-Resonanzstruktur | [2001/11] | Englisch: | Conductive organic compound having a pi-electron resonance structure | [2001/11] | Französisch: | Conducteur organique à structure de resonance d'electrons pi | [2001/11] | Prüfungsverfahren | 05.10.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/46] | 16.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.06.2007 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2007/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5683833 (HAEUSSLING LUKAS [DE], et al); | [X]EP0847228 (TOYO INK MFG CO [JP]); | [X]US5858273 (ASAOKA MASANOBU [JP], et al); |