EP1083175 - Triazolderivate mit antifungaler Wirkung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.05.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.03.2011 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: CY | veröffentlicht am 06.04.2011 [2011/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sankyo Company Limited 5-1, Nihonbashi-Honcho 3-chome Chuo-ku Tokyo 103-8426 / JP | [N/P] |
Frühere [2001/11] | Für alle benannten Staaten Sankyo Company Limited 5-1, Nihonbashi-Honcho 3-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8426 / JP | Erfinder | 01 /
Konosu, Toshiyuki Sankyo Company Ltd., 2-58 Hiromachi 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 / JP | 02 /
Oida, Sadao Sankyo Company Ltd., 2-58 Hiromachi 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 / JP | 03 /
Mori, Makoto Sankyo Company Ltd., 2-58 Hiromachi 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 / JP | 04 /
Uchida, Takuya Sankyo Company Ltd., 2-58 Hiromachi 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 / JP | 05 /
Ohya, Satoshi Sankyo Company Ltd., 2-58 Hiromachi 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 / JP | 06 /
Nakagawa, Akihiko Sankyo Company Ltd., 2-58 Hiromachi 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 / JP | [2001/11] | Vertreter | Gibson, Christian John Robert Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2001/11] | Gibson, Christian John Robert MARKS & CLERK, 57/60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00307799.7 | 08.09.2000 | [2001/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990255702 | 09.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25570299 | JP20000103826 | 05.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000103826 | [2001/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1083175 | Datum: | 14.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1083175 | Datum: | 11.04.2001 | [2001/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1083175 | Datum: | 02.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.02.2001 | Klassifikation | IPC: | C07D405/12, C07C255/56, A61K31/4196, A61P31/04 | [2001/11] | CPC: |
C07D231/12 (EP,US);
C07D405/10 (KR);
A61P31/00 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
C07C255/56 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Triazolderivate mit antifungaler Wirkung | [2001/11] | Englisch: | Triazole derivatives having antifungal activity | [2001/11] | Französisch: | Dérivés de triazole à activité antifongique | [2001/11] | Prüfungsverfahren | 06.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/11] | 11.10.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.11.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2002 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   08.11.2002 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2011/14] |
Frühere [2004/36] | CY | 08.09.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]EP0841327 (SANKYO CO [JP]) [DY] 1-14 * claim - *; | [A]WO9833778 (SANKYO CO [JP], et al) [A] 1-14 * claim - *; | [DY]WO9902524 (SANKYO CO [JP], et al) [DY] 1-14 * pages 93,98,105,108 and claims *; | [PY] - S. OIDA ET AL, "Synthesis and antifungal activities of R-102557 and related dioxane-triazole derivatives", CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL BULLETIN., PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN. TOKYO., JP, (200005), vol. 48, no. 5, ISSN 0009-2363, pages 694 - 707, XP002156630 [PY] 1-14 * the whole document * |