EP1197334 - Drucksystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.01.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.2009 [2009/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester NY 14650-2201 / US | ||
Frühere [2007/42] | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | ||
Frühere [2006/33] | Für alle benannten Staaten Kodak Graphic Communications Company 401 Merritt 7 Norwalk CT 06851 / US | ||
Frühere [2002/16] | Für alle benannten Staaten Iris Graphics, Inc. 3 Federal Street Billerica, Massachusetts 01821 / US | Erfinder | 01 /
Pinard, Adam I. 571 Heald Road Carlisle, Massachusetts 01741 / US | [2002/16] | Vertreter | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2002/16] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire, 100 Gray's Inn Road London WC1X 8AL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00308973.7 | 12.10.2000 | [2002/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1197334 | Datum: | 17.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1197334 | Datum: | 26.03.2008 | Sprache: | EN | [2008/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.03.2001 | Klassifikation | IPC: | B41J2/075 | [2002/16] | CPC: |
B41J19/16 (EP);
B41J2/09 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/02] |
Frühere [2002/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drucksystem | [2002/16] | Englisch: | Printing system | [2002/16] | Französisch: | Système d'impression | [2002/16] | Prüfungsverfahren | 17.10.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/51] | 09.08.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.03.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 08.06.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 30.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.12.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/10] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 31.03.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.03.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.06.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3928718 (SAGAE SYOJI, et al) [A] 1-23 * column 4, line 9 - column 8, line 38; figures 1,2 *; | [XY]US4065773 (BERRY JAMES M) [X] 6,7,9,17-19 * column 3, line 21 - column 4, line 26; figure 1 * [Y] 1-5,10-12,14,21,23; | [A]US4069485 (MARTIN VAN CLIFTON) [A] 1-23* column 3, line 48 - column 5, line 9; figures 4-6 *; | [YA]US4525721 (CREAN PETER A [US]) [Y] 1-5,10-12,14,21,23 * column 8, line 57 - column 9, line 46; figures 1,4-6 * [A] 3,4 |