EP1203844 - Flüssigkeitsdosiervorrichtungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.08.2003 [2003/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Slade, Brian 20 Star Road Ashford Kent TN24 8BX / GB | [N/P] |
Frühere [2002/19] | Für alle benannten Staaten Slade, Brian 20 Star Road Ashford, Kent TN24 8BX / GB | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/19] | Vertreter | Harrison, David Christopher, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2002/19] | Harrison, David Christopher, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00309776.3 | 03.11.2000 | [2002/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1203844 | Datum: | 08.05.2002 | Sprache: | EN | [2002/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.04.2001 | Klassifikation | IPC: | E03D9/03 | [2002/19] | CPC: |
E03D9/032 (EP,US);
A47K3/001 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2003/05] |
Frühere [2002/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssigkeitsdosiervorrichtungen | [2002/19] | Englisch: | Liquid dosing devices | [2002/19] | Französisch: | Dispositifs de dosage de liquide | [2002/19] | Prüfungsverfahren | 09.11.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/34] | 11.03.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/34] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 19.12.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.12.2002 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 19.12.2002 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2002 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO9220876 (BROOKLINE ALPHA LIMITED [GB]) [X] 1-5,8-11 * page 4, line 19 - line 29 * * page 5, line 1 - line 33 * * page 7, line 1 - line 14 * * figures 1-4 * [A] ; | [X]US5597255 (YAGER TIMOTHY J [US], et al) [X] 8-11 * column 3, line 41 - line 59 ** figures 2,4 *; | [X]WO0049238 (RECKITT & COLMAN FRANCE [FR], et al) [X] 1-5,10,11 * page 9, line 16 - page 10, line 11 * * page 4, line 26 - page 5, line 12 * * figures 14,17,18,21 *; | [A]EP1046755 (SARA LEE DE NV [NL]) [A] 6,7 * column 2, line 49 - column 3, line 11 * * figure 1 * | vom Anmelder | EP0785315 |