EP1102160 - Synchroner Sender von digitalen Daten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Analog Devices, Inc. One Technology Way Norwood, MA 02062-9106 / US | [N/P] |
Frühere [2006/31] | Für alle benannten Staaten Analog Devices, Inc. One Technology Way, P.O. Box 9106 Norwood, MA 02062-9106 / US | ||
Frühere [2001/21] | Für alle benannten Staaten ANALOG DEVICES, INCORPORATED One Technology Way, P.O. Box 9106 Norwood, MA 02062-9106 / US | Erfinder | 01 /
Silveira, Douglas A. 70 Converse Street Wakefield, Massachusetts 01880 / US | [2001/21] | Vertreter | Jackson, David Spence Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2001/21] | Jackson, David Spence REDDIE & GROSE 16, Theobalds Road London, WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00310193.8 | 16.11.2000 | [2001/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990443700 | 19.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 443700 | [2001/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1102160 | Datum: | 23.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1102160 | Datum: | 09.02.2005 | [2005/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1102160 | Datum: | 02.08.2006 | Sprache: | EN | [2006/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.12.2004 | Klassifikation | IPC: | H04L12/56, H04M11/06, G06F5/06 | [2006/13] | CPC: |
H04L49/9078 (EP,US);
H04L49/90 (EP,US);
H04L2012/5674 (EP,US)
|
Frühere IPC [2005/06] | H04L12/56, H04M11/06 | ||
Frühere IPC [2001/21] | G06F5/06 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2005/43] |
Frühere [2001/21] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Synchroner Sender von digitalen Daten | [2001/21] | Englisch: | Synchronous digital data transmitter | [2001/21] | Französisch: | Synchrone émetteur de données digitales | [2001/21] | Prüfungsverfahren | 09.08.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/40] | 14.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.06.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.06.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 02.08.2006 | DE | 03.11.2006 | GB | 16.11.2006 | [2009/01] |
Frühere [2007/51] | DE | 03.11.2006 | |
GB | 16.11.2006 | ||
Frühere [2007/37] | DE | 03.11.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US5367534 (CHOU WEI-TAI [US], et al) [Y] 1-4,8,9 * column 1, line 5 - column 2, line 27 * * column 2, line 60 - column 3, line 49 * * claims 1,6 * * figures 1-3 *[A] 5-7; | [YA]US5903612 (VAN DER PUTTEN FRANK OCTAAF [BE], et al) [Y] 1-4,8,9 * column 1, line 10 - line 30 * * column 1, line 66 - column 2, line 42 * * column 2, line 64 - column 3, line 55 * * claims 1,4,6 * * figure 1 * [A] 5-7 |