EP1041161 - Vefahren zur Herstellung von hochreiner alphakristalliner wasserfreier Dextrose [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 18.08.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 16.01.2008 [2008/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Roquette Frères 62136 Lestrem / FR | [2000/40] | Erfinder | 01 /
Caboche, Jean-Jacques rue du Pré 62131 Drouvin le Marais / FR | [2000/40] | Vertreter | Boulinguiez, Didier Cabinet Plasseraud ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2000/40] | Boulinguiez, Didier Cabinet Plasseraud 84, rue d'Amsterdam 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00400882.7 | 30.03.2000 | [2000/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990004178 | 02.04.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9904178 | [2000/40] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1041161 | Datum: | 04.10.2000 | Sprache: | FR | [2000/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1041161 | Datum: | 19.05.2004 | Sprache: | FR | [2004/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.05.2000 | Klassifikation | IPC: | C13K1/08, C13K1/10, C13D3/16 | [2000/40] | CPC: |
C13B20/165 (EP,US);
C13K1/08 (EP,US);
C13K1/10 (EP,US);
Y10S977/902 (EP,US);
Y10S977/92 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vefahren zur Herstellung von hochreiner alphakristalliner wasserfreier Dextrose | [2000/40] | Englisch: | Process for preparing an alpha crystalline anhydrous dextrose of high purity | [2004/01] | Französisch: | Procédé de préparation d'un dextrose cristallin alpha anhydre de haute pureté | [2000/40] |
Frühere [2000/40] | Process for peparing an alpha crystalline anhydrous dextrose of high purity | Prüfungsverfahren | 12.03.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/19] | 04.12.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
18.02.2005
01.03.2005
ADMISSIBLE Cerestar Holding B.V. Nijverheidstraat 1 4551 LA Sas van Gent / NL Vertreter des Einsprechenden Knowles, James Atherton Stevens Hewlett & Perkins 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD / GB | [N/P] |
Frühere [2005/15] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.02.2005
01.03.2005
ADMISSIBLE Cerestar Holding B.V. Nijverheidstraat 1 4551 LA Sas van Gent / NL Vertreter des Einsprechenden Knowles, James Atherton Stevens Hewlett & Perkins 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD / GB | 29.03.2005 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 02.05.2006 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 12.05.2006 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2006/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 19.05.2004 | GB | 19.05.2004 | IE | 19.05.2004 | DK | 19.08.2004 | GR | 19.08.2004 | SE | 19.08.2004 | PT | 19.10.2004 | CY | 30.03.2005 | LU | 30.03.2005 | CH | 31.03.2005 | LI | 31.03.2005 | MC | 31.03.2005 | [2008/03] |
Frühere [2007/30] | FI | 19.05.2004 | |
GB | 19.05.2004 | ||
IE | 19.05.2004 | ||
DK | 19.08.2004 | ||
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
CY | 30.03.2005 | ||
LU | 30.03.2005 | ||
CH | 31.03.2005 | ||
LI | 31.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Frühere [2007/20] | FI | 19.05.2004 | |
GB | 19.05.2004 | ||
IE | 19.05.2004 | ||
DK | 19.08.2004 | ||
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
CY | 30.03.2005 | ||
CH | 31.03.2005 | ||
LI | 31.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 19.05.2004 | |
GB | 19.05.2004 | ||
IE | 19.05.2004 | ||
DK | 19.08.2004 | ||
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
CH | 31.03.2005 | ||
LI | 31.03.2005 | ||
MC | 31.03.2005 | ||
Frühere [2005/45] | FI | 19.05.2004 | |
GB | 19.05.2004 | ||
IE | 19.05.2004 | ||
DK | 19.08.2004 | ||
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
Frühere [2005/19] | FI | 19.05.2004 | |
IE | 19.05.2004 | ||
DK | 19.08.2004 | ||
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
Frühere [2005/18] | FI | 19.05.2004 | |
DK | 19.08.2004 | ||
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
Frühere [2005/06] | FI | 19.05.2004 | |
GR | 19.08.2004 | ||
SE | 19.08.2004 | ||
Frühere [2005/02] | FI | 19.05.2004 | |
SE | 19.08.2004 | ||
Frühere [2004/52] | SE | 19.08.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2014578 (CPC INTERNATIONAL INC) [A] 1 * claim - *; | [A]EP0452238 (ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US]) [A] 1-9 * figure -; claim - *; | [A]US5853487 (TANG DAN [US], et al) [A] 1-9* figure .; claim - * |