EP1073121 - Halbleiterspeicherbauelement und dessen Herstellungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.07.2007 [2007/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | Erfinder | 01 /
Hashimoto, Hiroshi, c/o Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2001/05] | Vertreter | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00402175.4 | 28.07.2000 | [2001/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990215601 | 29.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21560199 | [2001/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1073121 | Datum: | 31.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1073121 | Datum: | 29.10.2003 | [2003/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.2003 | Klassifikation | IPC: | H01L27/115, H01L21/8247 | [2001/05] | CPC: |
H10B69/00 (EP,US);
H01L27/10 (KR);
H10B41/30 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2004/30] |
Frühere [2001/05] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Halbleiterspeicherbauelement und dessen Herstellungsverfahren | [2001/05] | Englisch: | Semiconductor memory device and method for manufacturing the same | [2001/05] | Französisch: | Dispositif de mémoire à semi-conducteur et son procédé de fabrication | [2001/05] | Prüfungsverfahren | 19.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/03] | 29.04.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 20.08.2004 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE | 31.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/30] | 09.03.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 04.06.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.06.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2006 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP3171664 ; | [A]US5270240 (LEE ROGER R [US]); | [YA]EP0712163 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]); | [XY]US5679591 (LIN RUEI-LING [TW], et al) |