EP1093844 - Emulgiermittel für eine Wasser-in-Öl Emulsion und deren Verwendung insbesondere in Kosmetika [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.07.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.07.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.09.2004 [2004/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2001/17] | Für alle benannten Staaten L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Lorant, Raluca 35 rue des Eglantiers 94320 Thiais / FR | [2001/17] | Vertreter | Rasson, Catherine L'Oréal D.I.P.I. 25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières / FR | [N/P] |
Frühere [2001/17] | Rasson, Catherine L'OREAL-DPI 6 rue Bertrand Sincholle 92585 Clichy Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00402370.1 | 28.08.2000 | [2001/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990013150 | 21.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9913150 | [2001/17] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1093844 | Datum: | 25.04.2001 | Sprache: | FR | [2001/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2001 | Klassifikation | IPC: | B01F17/56, B01F17/54, A61K7/48, A61K7/06, A61K7/02, A61K9/107, B01F17/00 | [2001/17] | CPC: |
A61K8/06 (EP);
A61K8/064 (EP);
A61K8/604 (EP);
A61K8/894 (EP);
A61Q1/02 (EP);
A61Q1/14 (EP);
A61Q19/00 (EP);
A61Q19/005 (EP);
A61Q19/007 (EP);
C09K23/017 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Emulgiermittel für eine Wasser-in-Öl Emulsion und deren Verwendung insbesondere in Kosmetika | [2001/17] | Englisch: | Emulsifying system for water-in-oil emulsion and its use especially in cosmetics | [2001/17] | Französisch: | Système émulsionnant pour une émulsion eau-dans-huile et ses utitilisations notamment dans le domaine cosmétique | [2001/17] | Prüfungsverfahren | 27.04.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/26] | 16.12.2002 | Neue Schriftstücke ermittelt[2003/05] | 02.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/36] | 02.04.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2003 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0643961 (OREAL [FR]) [X] 1,3-6 * claims 1-19 * |