EP1085084 - Zusammensetzungen aus Chondrozyten, Herstellung und Verwendungen davon [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 24.09.2008 [2008/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 4, Place Jussieu 75252 Paris Cedex 05 / FR | [N/P] |
Frühere [2001/12] | Für alle benannten Staaten UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI 4, place Jussieu 75252 Paris Cédex 05 / FR | Erfinder | 01 /
Salzmann, Jean-Loup 70, rue Claude Bernard 75005 Paris / FR | 02 /
Crespo, Andrès 14, rue Guynemer 94490 Ormesson sur Marne / FR | 03 /
Klatzmann, David 11, rue du Tage 75013 Paris / FR | 04 /
Passuti, Norbert 22 Bis, rue Jean Mermoz 44230 Saint Sebastien sur Loire / FR | [2001/12] | Vertreter | Becker, Philippe, et al Cabinet Becker & Associés 25 Rue Louis Le Grand 75002 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2008/39] | Becker, Philippe, et al Cabinet Becker & Associés 25, rue Louis Le Grand 75002 Paris / FR | ||
Frühere [2002/24] | Becker, Philippe, et al Cabinet Becker & Associés 35, rue des Mathurins 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2001/12] | Becker, Philippe, et al Cabinet Becker & Associés 10, rue de Milan 75009 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00402536.7 | 14.09.2000 | [2001/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990011564 | 16.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9911564 | [2001/12] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1085084 | Datum: | 21.03.2001 | Sprache: | FR | [2001/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.2000 | Klassifikation | IPC: | C12N5/06, A61K35/12, A61K35/32, A61L27/38 | [2001/12] | CPC: |
A61L27/3817 (EP,US);
A61L27/3852 (EP,US);
A61P19/00 (EP);
C12N5/0655 (EP,US);
C12N9/6491 (EP,US);
A61K35/12 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammensetzungen aus Chondrozyten, Herstellung und Verwendungen davon | [2001/12] | Englisch: | Chondrocytes compositions, preparation and use | [2001/12] | Französisch: | Compositions de chondrocytes, préparation et utilisations | [2001/12] | Prüfungsverfahren | 06.09.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/44] | 01.04.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/04] | 14.08.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/04] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2002 | 03   M06   Noch nicht entrichtet | 30.09.2003 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DX]WO9530742 (BIOSURFACE TECH INC [US]) [DX] 1-3,7-11,14-18,23,24 * page 9, line 1 - page 11, line 4 * * page 12, line 1 - page 18, line 10 * * pages 24-25 * * page 28, line 11 - page 30, line 10 * * page 32, line 27 - page 42, line 15; examples I-IV *; | [DA]WO9804681 (GENZYME CORP [US], et al) [DA] 1,3,7-11,14-18,23,24 * the whole document *; | [A]US4846835 (GRANDE DANIEL A [US]) [A] 1,3,7-11,17,18,23,24 * abstract * * column 4, line 20 - column 10, line 50 *; | [DA]EP0430635 (SUNTORY LTD [JP]) [DA] 1,11 * page 2, line 1 - page 3, line 15 *; | [X] - NIXON ET AL, "Isolation, propagation, and cryopreservation of equine articular chondrocytes", AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, (199212), vol. 53, no. 12, ISSN 0002-9645, pages 2364 - 2370, XP002129461 [X] 3,5-9 * page 2364 - page 2365 * | [X] - VAN STEENSEL M A M ET AL, "Optimization of cryopreservative procedures for human articular cartilage chondrocytes.", ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, (1994), vol. 113, no. 6, ISSN 0936-8051, pages 318 - 321, XP000925592 [X] 3,5-7,9,14-16,23,24 * page 318 - page 319 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00426179 | [X] - BUJIA J ET AL, "CULTURE AND CRYOPRESERVATION OF CHONDROCYTES FROM HUMAN CARTILAGE RELEVANCE FOR CARTILAGE ALLOGRAFTING IN OTOLARYNGOLOGY", ORL (OTO-RHINO-LARYNGOLOGY) (BASEL), (1992), vol. 54, no. 2, ISSN 0301-1569, pages 80 - 84, XP000925590 [X] 3,5-7,9-16,23,24 * page 80 - page 81 * * page 82 - page 84 * | [A] - TOMFORD W W ET AL, "STUDIES ON CRYO PRESERVATION OF ARTICULAR CARTILAGE CHONDROCYTES", JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY AMERICAN VOLUME, (1984), vol. 66, no. 2, ISSN 0021-9355, pages 253 - 259, XP000929309 [A] 1,5-11 * page 253 - page 254 * | [A] - SCHACHAR N ET AL, "CRYOPRESERVED ARTICULAR CHONDROCYTES GROW IN CULTURE MAINTAIN CARTILAGE PHENOTYPE AND SYNTHESIZE MATRIX COMPONENTS", JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH, (1989), vol. 7, no. 3, ISSN 0736-0266, pages 344 - 351, XP000925589 [A] 1,3,5-11 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jor.1100070306 | [A] - SHORTKROFF S ET AL, "Healing of chondral and osteochondral defects in a canine model: the role of cultured chondrocytes in regeneration of articular cartilage", BIOMATERIALS,GB,ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, (1996), vol. 17, no. 2, ISSN 0142-9612, pages 147 - 154, XP004032812 [A] 1,23,24 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0142-9612(96)85759-0 | [A] - PAIGE K T ET AL, "Injectable cartilage", PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY,US,WILLIAMS AND WILKINS CO., BALTIMORE, MD, (199511), vol. 96, no. 6, ISSN 0032-1052, pages 1390 - 1398, XP002101649 [A] 1,23,24 * the whole document * | [A] - LOREDO G A ET AL, "Influence of alginate polysaccharide composition and culture conditions on chondrocytes in three-dimensional culture", TISSUE ENGINEERING,US,LARCHMONT, NY, (1996), vol. 2, no. 2, ISSN 1076-3279, pages 115 - 125, XP002101650 [A] 1,23,24 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1089/ten.1996.2.115 |