EP1055854 - Elektromagnetisches Ventil mit einer monolitischen Struktur von ferromagnetischem Material [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 16.01.2008 [2008/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOCIETE CIVILE GROUPA 5 8 rue Salle le Comte 59300 Valenciennes / FR | [2004/36] |
Frühere [2000/48] | Für alle benannten Staaten Vinci, René 4 rue Raymond Bistors, Château Roussillon 66000 Perpignan / FR | Erfinder | 01 /
Vinci, René 4 rue Raymond Bistors-Château Roussillon 6600 Perpignan / FR | [2004/36] |
Frühere [2000/48] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Duthoit, Michel Georges André Bureau Duthoit Legros Associés 96/98, Boulevard Carnot B.P. 105 59027 Lille Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2004/36] | Duthoit, Michel Bureau Duthoit Legros Associés, 96/98, Boulevard Carnot, B.P. 105 59027 Lille Cedex / FR | ||
Frühere [2004/34] | (deleted) | ||
Frühere [2000/48] | Rhein, Alain c/o Cabinet Bleger-Rhein, 8, Avenue Pierre Mendès France 67300 Schiltigheim / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00440093.3 | 05.04.2000 | [2000/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990006918 | 28.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9906918 | [2000/48] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1055854 | Datum: | 29.11.2000 | Sprache: | FR | [2000/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1055854 | Datum: | 03.07.2002 | [2002/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1055854 | Datum: | 15.09.2004 | Sprache: | FR | [2004/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.05.2002 | Klassifikation | IPC: | F16K31/06 | [2000/48] | CPC: |
F16K31/0655 (EP);
F16K31/0651 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektromagnetisches Ventil mit einer monolitischen Struktur von ferromagnetischem Material | [2000/48] | Englisch: | Electromagnetic valve with a monolithic structure of ferromagnetic material | [2000/48] | Französisch: | Electrovanne à structure monolithique en matériau ferromagnétique | [2000/48] | Prüfungsverfahren | 16.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/29] | 06.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 15.09.2004 | NL | 15.09.2004 | DK | 15.12.2004 | SE | 15.12.2004 | MC | 01.01.2005 | PT | 15.02.2005 | AT | 05.04.2005 | CY | 05.04.2005 | IE | 05.04.2005 | LU | 05.04.2005 | BE | 30.04.2005 | CH | 30.04.2005 | LI | 30.04.2005 | [2008/03] |
Frühere [2007/51] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
MC | 01.01.2005 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
LU | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Frühere [2007/26] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
LU | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Frühere [2007/08] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
LU | 30.04.2005 | ||
Frühere [2006/43] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Frühere [2006/29] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Frühere [2006/25] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Frühere [2005/46] | FI | 15.09.2004 | |
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
Frühere [2005/11] | FI | 15.09.2004 | |
SE | 15.12.2004 | ||
Frühere [2005/10] | SE | 15.12.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3828818 (HUNT N) [Y] 4 * column 2, line 39 - line 58; figure 3 *; | [Y]EP0481608 (FORD MOTOR CO [GB], et al) [Y] 8* column 2, line 36 - line 40; figure . *; | [XAY]DE19727414 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-3 * column 2, line 14 - line 68; figures 1,2A,2B * [A] 6,7 [Y] 4,8 |