EP1197138 - Verfahren und Anlage zum Beeinflussen von atmosphärischem Umlauf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.07.2003 [2003/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pissas, Nikolaos Theklas Liosioti 17 Lemesos / CY | Für alle benannten Staaten Uibo, Valeriy Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | Für alle benannten Staaten Olin, Vladimir Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | Für alle benannten Staaten Dadamiants, Vladislar Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | Für alle benannten Staaten Mokrouchina, Irina Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | [2002/16] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/16] | Vertreter | Pephani, Mata 11 Fidiou Street 106 78 Athens / GR | [2002/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00600003.8 | 12.10.2000 | [2002/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1197138 | Datum: | 17.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.03.2001 | Klassifikation | IPC: | A01G15/00 | [2002/16] | CPC: |
A01G15/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, GR, IT [2003/02] |
Frühere [2002/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Anlage zum Beeinflussen von atmosphärischem Umlauf | [2002/16] | Englisch: | Process and system for influencing the atmospheric circulation | [2002/16] | Französisch: | Procédé et installation pour influencer la circulation atmosphérique | [2002/16] | Prüfungsverfahren | 18.10.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/31] | 03.03.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/31] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 12.12.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.12.2002 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 12.12.2002 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2002 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]RU2105463 ; | [A]RU2098942 ; | [A]RU2102866 ; | [A]US5411209 (OLLIVIER GERALD [CA]) [A] 1 * column 1, line 12 - line 68 * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1998, no. 41, Database accession no. 1998-479447, XP002163030 & RU2105463 C 19980227 (PROTOPOPOV V A) [X] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1998, no. 32, Database accession no. 1998-375428, XP002163031 & RU2098942 C 19971220 (PESTOV D A) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1998, no. 39, Database accession no. 1998-454811, XP002163032 & RU2102866 C 19980127 (SOLODOVNIKOV V I) [A] 1 * abstract * |