EP1081776 - Verfahren und Vorrichtung zur Vorhersage des Herausnehmmoments eines Batteriepacks aus batteriebetriebenen elektronischen Geräten, und elektronisches Gerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.09.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.10.2004 [2004/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Frühere [2001/10] | Für alle benannten Staaten NOKIA MOBILE PHONES LTD. Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
Laitinen, Timo Peiponkatu 6 37830 Viiala / FI | 02 /
Laine, Merja Pomeranssinkatu 5 33710 Tampere / FI | [2001/10] | Vertreter | Kaukonen, Juha Veikko Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2001/10] | Kaukonen, Juha Veikko Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00660146.2 | 31.08.2000 | [2001/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19990001860 | 01.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 991860 | [2001/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1081776 | Datum: | 07.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1081776 | Datum: | 14.05.2003 | [2003/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.2003 | Klassifikation | IPC: | H01M2/34, H01M2/10 | [2001/10] | CPC: |
H01M6/5044 (EP,US);
H01M50/247 (EP,US);
H01M50/202 (EP,US);
H01M50/262 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2004/06] |
Frühere [2001/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Vorhersage des Herausnehmmoments eines Batteriepacks aus batteriebetriebenen elektronischen Geräten, und elektronisches Gerät | [2001/10] | Englisch: | Method and arrangement for anticipating disengagement moment of battery package of battery-operated electronic device, and battery-operated electronic device | [2001/10] | Französisch: | Méthode et dispositif pour anticiper le moment de désengagement d'un bloc de batteries d'un dispositif électronique, et dispositif électronique | [2001/10] | Prüfungsverfahren | 02.09.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/43] | 21.04.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 05.02.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.02.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 05.02.2004 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2003 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5248570 (MEIER HANS A [DE]) [A] 1-26 * the whole document *; | [A]US5294496 (SATO YASUHARU [JP]) [A] 1-26 * the whole document *; | [DA]WO9712414 (MOTOROLA INC [US]) [DA] 1-26 * page 4, line 1 - page 3, line 35 ** figures 1-4 * |