EP1046864 - Venturigerät für Gaskessel mit geschlossener Brennkammer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.12.2003 [2003/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L.N. di NATALINI LINO & C. - S.r.l. Via Grazia Deledda, 10/12 62010-Montecassiano (MC) / IT | [2000/43] | Erfinder | 01 /
Natalini, Lino Via Vanvitelli, 39 Macerata / IT | [2000/43] | Vertreter | Baldi, Claudio Piazza Ghislieri, 3 60035 Jesi (Ancona) / IT | [2000/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00830215.0 | 22.03.2000 | [2000/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1999AN00013U | 23.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT AN990013 U | [2000/43] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1046864 | Datum: | 25.10.2000 | Sprache: | EN | [2000/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1046864 | Datum: | 04.09.2002 | [2002/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.07.2002 | Klassifikation | IPC: | F23N5/18 | [2000/43] | CPC: |
G01F1/44 (EP);
F23N5/188 (EP);
G01F25/10 (EP);
F23N2005/181 (EP);
F23N2227/20 (EP);
F23N2235/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2003/21] |
Frühere [2000/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Venturigerät für Gaskessel mit geschlossener Brennkammer | [2000/43] | Englisch: | Venturi meter with calibration pin for gas boilers with sealed combustion chamber | [2000/43] | Französisch: | Appareil venturi avec une broche d'étalonnage pour des chaudière à gaz avec une chambre à combustion étanche | [2000/43] | Prüfungsverfahren | 05.03.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/49] | 04.07.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.04.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.04.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 08.04.2003 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2002 | 03   M06   Noch nicht entrichtet | 31.03.2003 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0790465 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] * abstract *; | [A]EP0205204 (TNO [NL]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE2313099 (CHAWLA JOGINDAR MOHAN DR ING) [A] 1 * figure - * |