EP1184953 - Elektronische Schaltreglerschaltung zur Produktion einer Referenzspannung die sich mit der Temperatur verändert [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.12.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2007 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IT | veröffentlicht am 07.11.2007 [2007/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Frühere [2002/10] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Erfinder | 01 /
Cocetta, Franco Via Fiore dei Liberi, 59 33040 Premariacco, Udine / IT | [2002/10] | Vertreter | Botti, Mario Botti & Ferrari S.p.A. Via Cappellini, 11 20124 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2002/10] | Botti, Mario Botti & Ferrari S.r.l. Via Locatelli, 5 20124 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00830592.2 | 31.08.2000 | [2002/10] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1184953 | Datum: | 06.03.2002 | Sprache: | EN | [2002/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1184953 | Datum: | 08.02.2006 | Sprache: | EN | [2006/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.02.2001 | Klassifikation | IPC: | G05F3/22, G05F3/30, H02J7/14 | [2005/35] | CPC: |
H02J7/14 (EP,US);
H02J7/007192 (US)
|
Frühere IPC [2002/10] | H02J7/14 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2002/48] |
Frühere [2002/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektronische Schaltreglerschaltung zur Produktion einer Referenzspannung die sich mit der Temperatur verändert | [2002/10] | Englisch: | Electronic switching regulator circuit for producing a reference voltage variable with temperature | [2002/10] | Französisch: | Circuit électronique de régulateur à découpage produisant une tension de référence variable avec la température | [2002/10] | Prüfungsverfahren | 11.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/25] | 24.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.12.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.12.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.11.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DE | 09.05.2006 | [2007/45] |
Frühere [2007/35] | IT | 08.02.2006 | |
DE | 09.05.2006 | ||
Frühere [2007/14] | DE | 09.05.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9100635 (ANALOG DEVICES INC [US]) [A] 1-9 * page 5 - page 6; figures 7-9 *; | [A]US5309083 (PIERRET JEAN-MARIE [FR], et al) [A] 1-9 * column 5, paragraph 3 - paragraph 7; figure 6 *; | [A]EP0751451 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) [A] 1-9* abstract *; | [A]US5703476 (MERLO MAURO [IT], et al) [A] 1-9 * column 1, line 54 - column 2, paragraph 1 * |