EP1153250 - ÖFFNUNGSFÜLLUNG MIT EINER BELÜFTUNGS- UND SCHALLDÄMPFUNGSEINRICHTUNG FÜR RÄUME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/46] | BELÜFTUNGS- UND SCHALLDÄMPFUNGSEINRICHTUNG DER ÖFFNUNGSFÜLLUNG | ||
[2004/22] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nemcek, Milan Piffova 5 851 01 Bratislava / SK | [2001/46] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/46] | Vertreter | Jeck, Anton, et al Jeck, Fleck & Partner mbB Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | [N/P] |
Frühere [2008/39] | Jeck, Anton, et al Jeck - Fleck - Herrmann Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | ||
Frühere [2001/46] | Jeck, Anton, Dipl.-Ing., et al Patentanwalt, Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00904179.9 | 03.02.2000 | [2001/46] | WO2000SK00003 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SK19990000135 | 03.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SK 13599 | SK19990001368 | 05.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SK 136899 | [2001/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0046555 | Datum: | 10.08.2000 | Sprache: | DE | [2000/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1153250 | Datum: | 14.11.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.08.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1153250 | Datum: | 27.04.2005 | Sprache: | DE | [2005/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.08.2000 | Klassifikation | IPC: | F24F13/18, F24F13/24, F24F7/013, F24F1/00, E06B7/10 | [2001/46] | CPC: |
E06B7/02 (EP);
F24F1/0083 (EP,US);
E06B7/10 (EP);
F24F13/18 (EP);
F24F13/24 (EP);
F24F7/013 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/46] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÖFFNUNGSFÜLLUNG MIT EINER BELÜFTUNGS- UND SCHALLDÄMPFUNGSEINRICHTUNG FÜR RÄUME | [2004/22] | Englisch: | OPENING FILLINGS WITH A VENTILATION AND SOUND-ABSORBING DEVICE FOR ROOMS | [2004/22] | Französisch: | GARNISSAGE D'UNE OUVERTURE AVEC UN DISPOSITIF D'AERATION ET D'INSONORISATION POUR SALLES | [2004/22] |
Frühere [2001/46] | BELÜFTUNGS- UND SCHALLDÄMPFUNGSEINRICHTUNG DER ÖFFNUNGSFÜLLUNG | ||
Frühere [2001/46] | VENTILATION AND SOUND-ABSORBENT DEVICE FOR OPENING FILLINGS | ||
Frühere [2001/46] | DISPOSITIF D'AERATION ET D'INSONORISATION POUR GARNISSAGE D'UNE OUVERTURE | Eintritt in die regionale Phase | 03.09.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.09.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.09.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.09.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/46] | 17.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.12.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 28.02.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/16] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 28.02.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.02.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 11.03.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 27.04.2005 | FI | 27.04.2005 | IE | 27.04.2005 | IT | 27.04.2005 | NL | 27.04.2005 | DK | 27.07.2005 | GR | 27.07.2005 | SE | 27.07.2005 | ES | 07.08.2005 | PT | 10.10.2005 | [2009/02] |
Frühere [2007/35] | FI | 27.04.2005 | |
IE | 27.04.2005 | ||
IT | 27.04.2005 | ||
NL | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
ES | 07.08.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/23] | FI | 27.04.2005 | |
IE | 27.04.2005 | ||
NL | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
ES | 07.08.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/22] | FI | 27.04.2005 | |
NL | 27.04.2005 | ||
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
ES | 07.08.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 27.04.2005 | |
DK | 27.07.2005 | ||
GR | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
ES | 07.08.2005 | ||
PT | 10.10.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 27.04.2005 | |
DK | 27.07.2005 | ||
SE | 27.07.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 27.04.2005 | |
SE | 27.07.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 27.07.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0337975 (ARALCO NV [BE]) [A] 5 * column 4, line 8 - line 21; figure - *; | [A]EP0429322 (FERCO INT USINE FERRURES [FR]); | [A]DE4143036 (FEYER OTTO [DE]) [A] 1-4,6 * column 5, line 25 - line 41; figure 5; claim 23 *; | [A]FR2709343 (ABB FLAKT [FR]) [A] 1 * abstract * | vom Anmelder | AT358794B | WO8204460 | WO9840598 |