EP1148855 - GUMMIWÄRMFLASCHENVERSCHLUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lange, Georg Oswald Heidelberger Strasse 21 28203 Bremen / DE | [2001/44] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/44] | Vertreter | von Ahsen, Erwin-Detlef, et al Von Ahsen, Nachtwey & Kollegen Anwaltskanzlei Wilhelm-Herbst-Strasse 5 28359 Bremen / DE | [N/P] |
Frühere [2001/44] | von Ahsen, Erwin-Detlef, et al Anwaltsbüro von Ahsen, Postfach 107740 28077 Bremen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00904874.5 | 05.01.2000 | [2001/44] | WO2000EP00033 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999100197 | 06.01.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19900197 | [2001/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0040187 | Datum: | 13.07.2000 | Sprache: | DE | [2000/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1148855 | Datum: | 31.10.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.07.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.07.2000 | Klassifikation | IPC: | A61F7/02 | [2001/44] | CPC: |
A61F7/086 (EP,US);
Y10S383/901 (EP,US);
Y10S383/904 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GUMMIWÄRMFLASCHENVERSCHLUSS | [2001/44] | Englisch: | RUBBER HOT-WATER BOTTLE CLOSURE | [2001/44] | Französisch: | BOUCHON POUR BOUILLOTTE EN CAOUTCHOUC | [2001/44] | Eintritt in die regionale Phase | 06.08.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.08.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.08.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.07.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.08.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/44] | 14.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.03.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/38] | 28.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2005 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   25.07.2005 | 31.01.2006 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   17.07.2006 | 31.01.2007 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   26.07.2007 | 31.01.2008 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]GB141035 (SCHRADERS SON INC) [X] 1-3,6,7 * page 1, column R, line 63 - line 82; figures 1,2 * [A] 4; | [XA]US2622646 (MILLER DONALD J) [X] 1-3,6,7 * column 2, line 43 - column 3, line 3; figures 6,7 * [A] 4; | [XA]US2544929 (MADSEN PAUL S, et al) [X] 1-3,6,12 * column 2, line 38 - line 49; figures 5,6 * [A] 4; | [XA]US2500363 (KOEPPEL CHARLES H) [X] 1-4,7,13,15,16 * column 3, line 61 - column 4, line 9; figures 1,3 * [A] 8,14; | [XD]WO9106269 (TUCKER DALTON R [US], et al) [XD] 1 * page 4, line 8; figure 2 * | vom Anmelder | DE480921 | DE474443 | DE29700310U | WO9106269 |