EP1172426 - ÜBERZUGSZUSAMMENSETZUNG ZUR BILDUNG EINES ALKALILÖSLICHEN SCHMIERENDEN FILMES GEEIGNET FÜR FORMGEBUNG UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/03] | ÜBERZUGSZUSAMMENSETZUNG ZUR BILDUNG EINER ALKALILÖSLICHEN SCHMIERENDEN FORMBAREN FOLIE UND IHRE VERWENDUNG | ||
[2017/13] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.03.2019 [2019/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | [2012/04] |
Frühere [2002/03] | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | ||
Für alle benannten Staaten MITSUI TAKEDA CHEMICALS, INC. 2-5, Kasumigaseki, 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6009 / JP | Erfinder | 01 /
MORI, Yoichiro c/o Nippon Steel Corporation Technical Development Bureau 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-0011 / JP | 02 /
YAMAZAKI, Makoto c/o Nippon Steel Corporation Technical Development Bureau 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-0011 / JP | 03 /
FUDA, Masahiro c/o Nippon Steel Corporation Yawata Works 1-1, Tobihata-cho Tobata-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 804-8501 / JP | 04 /
WAKE, Ryousuke c/o Nippon Steel Corporation Technical Development Bureau 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-0011 / JP | 05 /
TAWA, Tsutomu c/o Mitsui Takeda Chemicals, Inc. 17-85, Jusohommachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka-shi, Osaka 532-8686 / JP | 06 /
KOUDA, Chikako c/o Mitsui Takeda Chemicals, Inc. 17-85, Jusohommachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka-shi, Osaka 532-8686 / JP | 07 /
HIRATA, Fumiaki c/o Mitsui Takeda Chemicals, Inc. 17-85, Jusohommachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka-shi, Osaka 532-8686 / JP | [2017/37] |
Frühere [2002/03] | 01 /
MORI, Yoichiro, Nippon Steel Corporation Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu City, Chiba 293-0011 / JP | ||
02 /
YAMAZAKI, Makoto, Nippon Steel Corporation Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu City, Chiba 293-0011 / JP | |||
03 /
FUDA, Masahiro, Nippon Steel Corporation Yawata Works, 1-1, Tobihata-cho, Tobata-ku Kitakyushu City, Fukuoka 804-8501 / JP | |||
04 /
WAKE, Ryousuke, Nippon Steel Corporation Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu City, Chiba 293-0011 / JP | |||
05 /
TAWA, Tsutomu Takeda Chemical Industries, Ltd. 17-85, Jusohommachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka-shi Osaka 532-0024 / JP | |||
06 /
KOUDA, Chikako Takeda Chemical Industries, Ltd. 17-85, Jusohommachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka-shi Osaka 532-0024 / JP | |||
07 /
HIRATA, Fumiaki Takeda Chemical Industries, Ltd. 17-85, Jusohommachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka-shi Osaka 532-0024 / JP | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2018/14] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2002/03] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00905370.3 | 25.02.2000 | [2002/03] | WO2000JP01127 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990049530 | 26.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4953099 | JP19990360476 | 20.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 36047699 | [2002/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0050526 | Datum: | 31.08.2000 | Sprache: | EN | [2000/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1172426 | Datum: | 16.01.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.08.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1172426 | Datum: | 04.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 31.08.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.10.2002 | Klassifikation | IPC: | C09D175/06, C09D5/00, C08G18/66, C08G18/08 | [2002/50] | CPC: |
C08G18/12 (EP,US);
C09D175/04 (EP,KR,US);
C08G18/0823 (EP,US);
C08G18/6659 (EP,US);
C09D175/06 (EP,US);
Y10T428/31551 (EP,US);
Y10T428/31605 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08G18/12, C08G18/3231 (US,EP);
C08G18/12, C08G18/3271 (EP,US);
C09D175/06, C08L91/06 (US,EP)
|
Frühere IPC [2002/03] | C09D175/04, C09D191/06, C09D5/00, B21D22/20 | Benannte Vertragsstaaten | FR, GB [2018/14] |
Frühere [2004/20] | FR, GB | ||
Frühere [2002/03] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÜBERZUGSZUSAMMENSETZUNG ZUR BILDUNG EINES ALKALILÖSLICHEN SCHMIERENDEN FILMES GEEIGNET FÜR FORMGEBUNG UND IHRE VERWENDUNG | [2017/39] | Englisch: | COATING COMPOSITION CAPABLE OF FORMING ALKALI-SOLUBLE LUBRICATING FILM SUITABLE FOR SHAPE WORKING AND USES THEREOF | [2017/39] | Französisch: | COMPOSITION DE REVETEMENT APTE A FORMER UN FILM LUBRIFIANT SOLUBLE DANS LES ALCALIS S'UTILISANT POUR LE FORMAGE ET SON UTILISATION | [2017/13] |
Frühere [2002/03] | ÜBERZUGSZUSAMMENSETZUNG ZUR BILDUNG EINER ALKALILÖSLICHEN SCHMIERENDEN FORMBAREN FOLIE UND IHRE VERWENDUNG | ||
Frühere [2002/03] | COATING COMPOSITION CAPABLE OF FORMING ALKALI-SOLUBLE LUBRICATING FILM SUITABLE FOR FORMING AND USE THEREOF | ||
Frühere [2002/03] | COMPOSITION DE REVETEMENT APTE A FORMER UN FILM LUBRIFIANT SOLUBLE DANS LES ALCALIS S'UTILISANT POUR LE MOULAGE ET SON UTILISATION | Eintritt in die regionale Phase | 26.09.2001 | Übersetzung eingereicht | 26.09.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.09.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 26.09.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.09.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.08.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 26.09.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/03] | 22.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.04.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.08.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 01.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.02.2005 | Einspruch (Einsprüche) | 07.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 21.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 23.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 25.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 21.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 20.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 21.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 23.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH10237478 ; | [X]JPH10109376 ; | [X]JPH09254312 ; | [X]JPH07228828 ; | [X]JPH06173037 ; | [X]JPH06145559 ; | [X]JPH05255587 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19981231), vol. 1998, no. 14, & JP10237478 A 19980908 (NIPPON PARKERIZING CO LTD) [X] 1,2,9,10 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980731), vol. 1998, no. 09, & JP10109376 A 19980428 (KAWASAKI STEEL CORP) [X] 1,9,17 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980130), vol. 1998, no. 01, & JP09254312 A 19970930 (NISSHIN STEEL CO LTD;DAINIPPON INK & CHEM INC) [X] 1,3,4,8,9,11,12,16,17,19,20,24 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19951226), vol. 1995, no. 11, & JP07228828 A 19950829 (KOBE STEEL LTD) [X] 1,2,9,10 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940929), vol. 018, no. 517, Database accession no. (C - 1254), & JP06173037 A 19940621 (NIPPON STEEL CORP) [X] 1-4,8-12,16 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940829), vol. 018, no. 462, Database accession no. (C - 1243), & JP06145559 A 19940524 (NIPPON PARKERIZING CO LTD;OTHERS: 01) [X] 1-4,7-12,15,16 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940113), vol. 018, no. 019, Database accession no. (C - 1152), & JP05255587 A 19931005 (KANSAI PAINT CO LTD) [X] 1-4,7-12,15,16 * abstract * | Internationale Recherche | [A]JPH05255587 ; | [A]JPH06145559 (NIHON PARKERIZING, et al); | [A]JPH08127735 (SUMITOMO LIGHT METAL IND); | [A]JPH1088364 (SUMITOMO LIGHT METAL IND); | [X]JPH10109376 (KAWASAKI STEEL CO) |