EP1165940 - AXIAL GEZINKTES SEGMENT ZUM BEFESTIGEN TURBINENSCHAUFELN AN EINEM TURBINENRAD UND EINBAUMETHODEN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/01] | BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR TURBINENSCHAUFELN AN EINEM TURBINENRAD UND EINBAUMETHODEN DAFÜR | ||
[2006/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.03.2008 [2008/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Frühere [2002/01] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Erfinder | 01 /
CARUSO, David, Alan 214 Stage Road Ballston Lake, NY 12019 / US | [2002/01] | Vertreter | Pedder, James Cuthbert London Patent Operation General Electric International, Inc. 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | [N/P] |
Frühere [2002/01] | Pedder, James Cuthbert GE London Patent Operation, Essex House, 12/13 Essex Street London WC2R 3AA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00907136.6 | 03.02.2000 | [2002/01] | WO2000US02835 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0157365 | Datum: | 09.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1165940 | Datum: | 02.01.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1165940 | Datum: | 18.04.2007 | Sprache: | EN | [2007/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.08.2001 | Klassifikation | IPC: | F01D5/30 | [2002/01] | CPC: |
F01D5/30 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [2004/22] |
Frühere [2002/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AXIAL GEZINKTES SEGMENT ZUM BEFESTIGEN TURBINENSCHAUFELN AN EINEM TURBINENRAD UND EINBAUMETHODEN DAFÜR | [2006/46] | Englisch: | AXIAL DOVETAIL SEGMENT FOR SECURING A BUCKET TO A TURBINE WHEEL AND METHODS OF INSTALLATION | [2006/46] | Französisch: | SEGMENT AXIAL EN QUEUE D' ARONDE PERMETTANT DE FIXER UNE AUBE A UNE ROUE DE TURBINE ET SES PROCEDES D'INSTALLATION | [2006/46] |
Frühere [2002/01] | BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR TURBINENSCHAUFELN AN EINEM TURBINENRAD UND EINBAUMETHODEN DAFÜR | ||
Frühere [2002/01] | MEANS FOR SECURING A BUCKET TO A TURBINE WHEEL AND METHODS OF INSTALLATION | ||
Frühere [2002/01] | MOYEN PERMETTANT DE FIXER UNE AUBE A UNE ROUE DE TURBINE ET SES PROCEDES D'INSTALLATION | Eintritt in die regionale Phase | 05.11.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.02.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.02.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/17] | 07.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.03.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.03.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4904160 (PARTINGTON ALBERT J [US]) [X] 1,2,5 * column 3, line 33 - column 4, line 16; figures 3,4 *; | [X]US3746468 (SAUNDERS P) [X] 1,2,5,6 * column 1, line 50 - column 2, line 15; figures 1,2,4 *; | [XY]US3627448 (RUPP DONALD R, et al) [X] 6,7 * column 1, lines 1-65; figure 1 * * figure 1 * [Y] 4,8; | [Y]US5183389 (GILCHRIST ALAN R [US], et al) [Y] 4,8 * figure 1 *; | [A]US4451205 (HONDA KEITH T [US], et al) [A] 1-8 * column 1, line 15 - column 2, line 18 *; | [A]DE3028701 (AEG KANIS TURBINEN [DE]) [A] 1-8 * page 2, paragraph 3 - page 4, paragraph 3; figures 1,2 *; | [A]JPS61275503 ; | [A]JPS614808 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870428), vol. 011, no. 135, Database accession no. (M - 585), & JP61275503 A 19861205 (TOSHIBA CORP) [A] 1-8 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860531), vol. 010, no. 151, Database accession no. (M - 483), & JP61004808 A 19860110 (MITSUBISHI JUKOGYO KK) [A] 1-8 * abstract * |