Benannte Vertragsstaaten | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | Prüfungsverfahren | 02.03.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Eintritt in die regionale Phase | 05.11.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 11.02.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 11.02.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Europäisches Patent erteilt | 18.04.2007 | Einspruchsverfahren | 21.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.03.2008 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 02.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 24.04.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20020211 | | Datum des Ereignisses: | 26.05.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | CH DE FR GB IT LI | | Datum des Ereignisses: | 21.07.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20040607 | | Datum des Ereignisses: | 15.11.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | TITLE (CORRECTION) | Free Format Text: | AXIAL DOVETAIL SEGMENT FOR SECURING A BUCKET TO A TURBINE WHEEL AND METHODS OF INSTALLATION | | Datum des Ereignisses: | 18.04.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | CH DE FR GB IT LI | | Datum des Ereignisses: | 15.05.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH EP | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT TAKES EFFECT AS A NATIONAL PATENT IN CH/LI | | Datum des Ereignisses: | 31.05.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 60034440 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 20070531 | Kind Code of Ref Document: | P | | Datum des Ereignisses: | 31.05.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH NV | Code Expl.: | NEW AGENT | REPRESENTATIVE: | SERVOPATENT GMBH | | Datum des Ereignisses: | 31.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 15.02.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PFA | Code Expl.: | NAME/FIRM CHANGED | OWNER: | GENERAL ELECTRIC COMPANY | Free Format Text: | GENERAL ELECTRIC COMPANY#1 RIVER ROAD#SCHENECTADY, NY 12345 (US) -TRANSFER TO- GENERAL ELECTRIC COMPANY#1 RIVER ROAD#SCHENECTADY, NY 12345 (US) | | Datum des Ereignisses: | 26.03.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | Effective DATE: | 20080121 | | Datum des Ereignisses: | 17.02.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 17 | | Datum des Ereignisses: | 23.02.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 28.04.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Payment DATE: | 20170227 | Year of Fee Payment: | 18 | | Datum des Ereignisses: | 27.02.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 19 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20180227 | Year of Fee Payment: | 19 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20180227 | Year of Fee Payment: | 19 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Payment DATE: | 20180222 | Year of Fee Payment: | 19 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20180227 | Year of Fee Payment: | 19 | | Datum des Ereignisses: | 14.09.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PL | Code Expl.: | -PATENT CEASED | | Datum des Ereignisses: | 30.11.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20180228 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LI | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20180228 | | Datum des Ereignisses: | 03.09.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R119 60034440 DE | Code Expl.: | -APPLICATION DEEMED WITHDRAWN, OR IP RIGHT LAPSED, DUE TO NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 23.10.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20190203 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20190203 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20190903 | | Datum des Ereignisses: | 28.02.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20190203 | | Datum des Ereignisses: | 28.02.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20190228 | | Datum des Ereignisses: | 16.03.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 10.03.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Datum des Ereignisses: | 17.10.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 16.11.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 22.02.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 22.02.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |